Danièle Gerber
wohnhaft in Wichtrach, aus Schangnau Aktuelle Mandate: Dog Fit GmbH Verbundene Personen: Peter Gerber So bleiben Sie über "Danièle Gerber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Danièle Gerber"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Danièle Gerber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Danièle Gerber"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Danièle Gerber leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Danièle Gerber arbeiten
Erbringung von div. Dienstleistungen
Erbringung von div. Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Danièle Gerber
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Danièle Gerber
Publikationsnummer: HR02-1005971208, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ELEKTRO-MATERIAL AG, in Zürich, CHE-106.847.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2024, Publ. 1005934908).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Daniele, von Grenchen, in Münchenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rindlisbacher, Rudolf, von Landiswil, in Dotzigen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005356098, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ELEKTRO-MATERIAL AG, in Zürich, CHE-106.847.231, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005284383).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Daniele, von Grenchen, in Münchenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 5958262, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Peter Gerber Weingut und Kelterei AG, in Thun, CH-092.3.014.222-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 12.05.2000, S. 3211).
Firma neu:
Peter Gerber Weingut und Kelterei AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.12.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Peter, von Schangnau, in Hünibach (Thun), Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Gerber-Bourquin, Liliane, von Schangnau, in Hünibach (Thun), Vizepräsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsidentin mit Einzelunterschrift];
Gerber, Danièle, von Schangnau, in Uetendorf, Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien].