Daniel Gentsch-Jäggi
wohnhaft in Niederdorf, aus Neunforn Aktuelle Mandate: Gentsch Dienstleistungen GmbH, Ricadec AG Verbundene Personen: Charlotte Gentsch, Daniel Niederhauser-Schneider So bleiben Sie über "Daniel Gentsch-Jäggi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniel Gentsch-Jäggi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Daniel Gentsch-Jäggi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniel Gentsch-Jäggi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Daniel Gentsch-Jäggi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Daniel Gentsch-Jäggi arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Privatpersonen mit dem Namen Daniel Gentsch-Jäggi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Gentsch-Jäggi
Publikationsnummer: 4517752, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Ricadec AG, bisher in Oberdorf BL, CH-280.3.000.047-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2000, S. 7378).
Statutenänderung:
4.06.2008.
Sitz neu:
Niederdorf.
Domizil neu:
Bachmatten 7, 4435 Niederdorf.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Kollektivgesellschaft 'Ricadec R. & D. Gentsch', in Oberdorf BL, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1996 mit Aktiven von CHF 266'480.25 und Passiven von CHF 166'480.25, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gentsch-Schäublin, Richard, von Neunforn, in Niederdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gentsch-Jäggi, Daniel, von Neunforn, in Niederdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Niederhauser-Schneider, Daniel, von Wyssachen, in Oberdorf BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Ricadec AG, in Oberdorf BL,Liedertswilerstrasse 25, 4436 Oberdorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19. 02.1997.
Zweck:
Fabrikation von Präzisionsdrehteilen sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, Liegenschaften kaufen und verkaufen sowie gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Kollektivgesellschaft "Ricadec R. & D. Gentsch", in Oberdorf BL, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1996 mit Aktiven von Fr.266480.25 und Passiven von Fr.166480.25, wofür Fr.100 Namenaktien zu Fr.1000 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen brieflich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Gentsch-Schäublin, Richard, von Neunforn, in Niederdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gentsch-Jäggi, Daniel, von Neunforn, in Niederdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Ramseier Treuhand AG, in Pratteln, Revisionsstelle.