Chantal Geiser-Balmer
wohnhaft in Grindelwald, aus Gsteigwiler Aktuelle Mandate: Kaufmann AG Verbundene Personen: Marc Geiser, Barbara Zurbuchen-Geiser So bleiben Sie über "Chantal Geiser-Balmer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Chantal Geiser-Balmer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Chantal Geiser-Balmer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Chantal Geiser-Balmer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Chantal Geiser-Balmer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Chantal Geiser-Balmer arbeiten
Zimmerei, Dachdeckerei und allgemeiner Holzbau
Zimmerei, Dachdeckerei und allgemeiner Holzbau
Privatpersonen mit dem Namen Chantal Geiser-Balmer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Chantal Geiser-Balmer
Publikationsnummer: HR02-1005376860, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Spitexverein Grindelwald, in Grindelwald, CHE-108.697.497, Verein (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455553).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiser-Balmer, Chantal, von Gsteigwiler, in Grindelwald, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid-Egger, Barbara, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Hermann, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerber-Jaggi, Hedwig, von Langnau im Emmental, in Grindelwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin, der Vizepräsidentin oder der Sekretärin des Vorstandes;
Balz, Silvia, von Langnau im Emmental, in Grindelwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi-Roth, Marianne, von Eggiwil, in Grindelwald, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geldof, Stafanie, von Walliswil bei Niederbipp, in Grindelwald, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trisolino-Holzgang, Sandra Katharina, von Küssnacht (SZ), in Grindelwald, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Andreas, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lässig, Brigitte, von Kilchberg (ZH), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauter, Ursula, von Grindelwald, in Grindelwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3861845, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Kaufmann A.G., in Grindelwald, CHE-108.725.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, Publ. 2001581).
Statutenänderung:
03.11.2017. 22.09.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Baugeschäfts, die Planung und Ausführung von Bauten aller Art, den Erwerb, die Veräusserung, das Vermieten, das Bewirtschaften und die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 84'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 80'800.00].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 84 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit Brief oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 22.09.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiser, Ernst, von Roggwil (BE), in Grindelwald, Präsident, mit Einzelunterschrift;
ART von Allmen René Treuhand, in Interlaken, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiser, Marc, von Roggwil (BE), in Grindelwald, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zurbuchen-Geiser, Barbara, von Roggwil (BE) und Habkern, in Grindelwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geiser, Barbara, von Roggwil (BE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geiser-Balmer, Chantal, von Gsteigwiler, in Grindelwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3692081, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Spitexverein Grindelwald, in Grindelwald, CHE-108.697.497, Spillstattstrasse 52, 3818 Grindelwald, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
23.05.2017.
Zweck:
Er bietet der Bevölkerung (Einheimischen Gästen) von Grindelwald und Lütschental im Rahmen des Leistungsvertrages mit dem Kanton Bern die folgenden Dienstleistungen: Krankenpflege;
Hauspflege;
Haushilfe;
Beratung von betroffenen und deren Umfeld in Fragen der Pflege, Betreuung und Lebensgestaltung;
Er vermittelt bei Bedarf Dienste anderer Organisationen.
Mittel:
Mittel: Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Friedli-Jordan, Fabienne, von Valbroye, in Grindelwald, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiser-Balmer, Chantal, von Gsteigwiler, in Grindelwald, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid-Egger, Barbara, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brawand, Marianne, von Grindelwald, in Lütschental, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meyer, Hermann, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rubi, Niklaus, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steuri, Walter, von Leissigen, in Grindelwald, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lehmann + Bacher Treuhand AG (CHE-105.798.216), in Meiringen, Revisionsstelle;
Gerber-Jaggi, Hedwig, von Langnau im Emmental, in Grindelwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin, der Vizepräsidentin oder der Sekretärin des Vorstandes;
Nyffeler-Hofer, Heidi, von Langnau im Emmental, in Grindelwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin, der Vizepräsidentin oder der Sekretärin des Vorstandes.