Dimo Jürg Gehrig
wohnhaft in Eschenbach, aus Ammerswil Aktuelle Mandate: Gamma Tauri AG Verbundene Personen: Marc Jürg Gehrig, Franz Lurvink So bleiben Sie über "Dimo Jürg Gehrig" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dimo Jürg Gehrig"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dimo Jürg Gehrig" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dimo Jürg Gehrig"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Dimo Jürg Gehrig leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Dimo Jürg Gehrig arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Dimo Jürg Gehrig
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Dimo Jürg Gehrig
Publikationsnummer: HR02-1005638889, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
CO13, in Basel, CHE-110.565.304, Verein (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2022, Publ. 1005573922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Dimo Jürg, von Ammerswil, in Eschenbach (LU), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005573922, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
CO13, in Basel, CHE-110.565.304, Verein (SHAB Nr. 3 vom 06.01.2021, Publ. 1005064569).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Dimo Jürg, von Ammerswil, in Eschenbach (LU), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 6767408, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
GEHRIG Business Services AG, in Basel, CH-270.3.005.259-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2008, S. 5, Publ. 4720546).
Statutenänderung:
09.07.2012.
Firma neu:
GEHRIG & HÖHENER Partner AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(GEHRIG & HÖHENER Partner SA) (GEHRIG & HÖHENER Partenaires SA) (GEHRIG & HÖHENER Partners Ltd.).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehrig, Jürg, von Ammerswil, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gehrig, Dimo, von Ammerswil, in Eschenbach LU, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Höhener, Beat, von Gais und Wetzikon ZH, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.