Ruedi Gautschi
wohnhaft in Basel, aus Reinach (AG) und Basel Aktuelle Mandate: Wert-Invest AG in Liq. Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Ruedi Gautschi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ruedi Gautschi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ruedi Gautschi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ruedi Gautschi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ruedi Gautschi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ruedi Gautschi arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Ruedi Gautschi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ruedi Gautschi
Publikationsnummer: 5872602, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Lima Immobilien AG, in Basel, CH-270.3.003.731-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2010, S. 7, Publ. 5523574).
Domizil neu:
c/o Schweizerische Treuhandgesellschaft AG, Lange Gasse 15, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautschi, Ruedi, von Basel und Reinach AG, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Boniva GmbH (CH-036.4.041.944-8), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Dr. Theodor, von Binningen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
STG Revision AG (CH-270.3.014.303-9), in Basel, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 693462, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Neumatten Immobilien AG, in Reinach BL, Immobilien-Verwaltungsgesellschaft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2001, S. 6005).
Firma neu:
Neumatten Immobilien AG in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.10.2002 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o IT Immobilien Treuhand AG, Rennweg 40, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocher, Paul M., von Solothurn und Selzach, in Reinach BL, mit Kollektivprokura zu zweien;
Richner, Anton, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freuler, Peter, von Basel, in Münchenstein, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Adank, Andreas, von Fläsch, in Fläsch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kriesemer, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gautschi, Ruedi, von Basel, in Basel, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
IT Personalvorsorgestiftung, in B a s e l , Stiftung (SHAB Nr. 199 vom 13.10.1999, S. 7021).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautschi, Ruedi, von Reinach AG und Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeender, Michel, von Basel und Köniz, in Kaiseraugst, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kowaleff, Peter, von Küssnacht am Rigi, in Lörrach-Hauingen (D), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Hanspeter, von Basel und Wenslingen, in Kaiseraugst, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.