Paul Michel Gautschi
wohnhaft in Zürich, aus Zürich Aktuelle Mandate: Gautschi Holding AG Verbundene Personen: Angela Gautschi-Rossi, Pauline Gautschi So bleiben Sie über "Paul Michel Gautschi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Paul Michel Gautschi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Paul Michel Gautschi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Paul Michel Gautschi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Paul Michel Gautschi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Paul Michel Gautschi arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Paul Michel Gautschi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Paul Michel Gautschi
Publikationsnummer: HR02-1005296138, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gautschi Holding AG, in Zollikon, CHE-102.918.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautschi, Michel, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautschi, Pauline, von Zürich, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gautschi-Rossi, Angela, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gautschi, Paul Michel, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5024776, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gautschi Holding AG, in Zollikon, CH-400.3.003.141-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2009, S. 30, Publ. 4821472).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautschi, Max, von Reinach AG und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautschi, Michel, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4821472, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gautschi Holding AG, bisher in Veltheim AG, CH-400.3.003.141-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2008, S. 2, Publ. 4368122).
Gründungsstatuten:
17.08.1967.
Statutenänderung:
21.12.2007.
Sitz neu:
Zollikon.
Domizil neu:
Dammstrasse 61, 8702 Zollikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 2'000'000.00.
Liberierung:
CHF 2'000'000.00.
Aktien:
200 Inhaberaktien zu CHF 10'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder wenn die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch eingeschriebenen Brief oder Telegramm. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.12.2007 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bilanz- und Treuhand AG (CH-020.3.903.532-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautschi, Michel, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Gautschi, Max, von Reinach AG und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher).