Urs Josef Gassmann
wohnhaft in Wauwil, aus Wauwil Aktuelle Mandate: St. Pius (X.) - Pfründe Verbundene Personen: Patricia Bättig-Fischer, Zoltán András Barna So bleiben Sie über "Urs Josef Gassmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Josef Gassmann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Urs Josef Gassmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Urs Josef Gassmann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Urs Josef Gassmann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Urs Josef Gassmann arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Urs Josef Gassmann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Josef Gassmann
Publikationsnummer: HR02-1004936355, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2019, Publ. 1004726385).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassmann, Urs Josef, von Wauwil, in Wauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petermann, Anton Alois, von Root, in Buttisholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tarköy, Dr. Markus, von Zürich, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1004832631, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
St. Pius (X.) - Pfründe, in Wauwil, CHE-383.330.086, c/o Urs Gassmann-Meier, Höhenweg 1, 6242 Wauwil, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
19.12.2008. 26.08.1957.
Zweck:
Die Stiftung hat zum Zweck, den römisch-katholischen Ortspfarrer in der Pastoration zu unterstützen, indem sie einem Geistlichen das Wohnhaus zur Verfügung stellt, event. aus vorhandenem Pfrundkapital Beiträge an dessen Besoldung leistet;
wenn kein Geistlicher gefunden werden kann, kann das Piusheim an eine Person vermietet werden, welche in der Pfarreiarbeit (Pastoral) tätig ist;
wenn dies nicht möglich ist, dann solle es an eine finanziell schwach gestellte Familie vermietet werden. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof von Basel.
Eingetragene Personen:
Barna, Zoltán András, von Schötz, in Schötz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muff-Kunz, Erika Maria, von Schötz, in Egolzwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Gassmann, Urs Josef, von Wauwil, in Wauwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publikationsnummer: 4366287, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Proderma AG, in Schötz, CHE-106.604.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2017, Publ. 3549547).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irigoyen, Anne Thérèse, von Aefligen, in Aefligen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bächli, Daniel, von Würenlingen, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Roland Paul, von Hergiswil bei Willisau, in Hergiswil bei Willisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gassmann, Urs Josef, von Wauwil, in Wauwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petermann, Anton Alois, von Root, in Buttisholz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scandone, Sonia, von Nidau, in Hochdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taisch, Remo, von Bonaduz, in Schötz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tarköy, Dr. Markus, von Zürich, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Karin, von Werthenstein, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Peter, von Hergiswil bei Willisau, in Triengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.