Silvia Garo
wohnhaft in Feldbrunnen, aus Tschugg Aktuelle Mandate: BaLiWo AG Verbundene Personen: Jean-Claude Garo, René Garo So bleiben Sie über "Silvia Garo" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Silvia Garo"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Silvia Garo" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Silvia Garo"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Silvia Garo leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Silvia Garo arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Silvia Garo
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Silvia Garo
Publikationsnummer: HR02-1006071471, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
GARO STEINER Immobilien AG, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-149.488.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2018, Publ. 1004487665).
Firma neu:
GARO STEINER Immobilien AG in Liq..
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.06.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Pascal, von Liesberg, in Lüsslingen-Nennigkofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garo, Silvia, von Tschugg, in Feldbrunnen-St. Niklaus, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Steiner Pascal;
Geiser, Christina, von Langenthal, in Lüsslingen-Nennigkofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Garo René.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garo, René, von Tschugg, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR01-1004893720, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
BaLiWo AG, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-186.417.127, Waldeggstrasse 2, 4532 Feldbrunnen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.05.2020.
Zweck:
Erwerb, Bau, Bewirtschaften und Verkauf von Immobilien. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle wirtschaftlichen Tätigkeiten ausüben, die den Zweck der Gesellschaft fördern können.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 14.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Garo, René, von Tschugg, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Garo, Silvia, von Tschugg, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004487665, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
GARO STEINER Immobilien AG, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-149.488.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2016, Publ. 2786889).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garo, Silvia, von Tschugg, in Feldbrunnen-St. Niklaus, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Steiner Pascal;
Geiser, Christina, von Langenthal, in Lüsslingen-Nennigkofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Garo René.