Eliane Garbely
wohnhaft in Ried-Brig, aus Obergoms Aktuelle Mandate: EUW GmbH in Liquidation Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Eliane Garbely" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eliane Garbely"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Eliane Garbely" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eliane Garbely"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Eliane Garbely leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Eliane Garbely arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Eliane Garbely
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Eliane Garbely
Publikationsnummer: HR02-1005823236, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
EUW GmbH, in Ried-Brig, CHE-114.058.070, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2010, S.22, Publ. 5892236).
Firma neu:
EUW GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.08.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garbely, Eliane, von Obergoms, in Ried-Brig, Gesellschafterin + Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5892236, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
EUW GmbH, bisher in Baltschieder, CH-600.4.013.282-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2008, S. 17, Publ. 4324938).
Statutenänderung:
8.11.2010.
Sitz neu:
Ried-Brig.
Domizil neu:
c/o Eliane Garbely, Alti Gassa 31, 3911 Ried-Brig.
Zweck neu:
Beratung in den Bereichen Minergiestandard, Heizungssystemen, Solaranlagen und Feng Shui. Ganzheitliche Gesundheitsberatung und Heilbehandlung. Kann gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit ihnen zusammenschliessen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Willy, von Zermatt, in Baltschieder, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garbely, Eliane, von Obergoms, in Ried-Brig, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.