René Gall
wohnhaft in Aarwangen, aus Hirschthal Aktuelle Mandate: Gall Superbikes AG Verbundene Personen: Rolf Gall, Roger Gall, Verena Gall So bleiben Sie über "René Gall" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "René Gall"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "René Gall" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "René Gall"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen René Gall leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen René Gall arbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Privatpersonen mit dem Namen René Gall
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: René Gall
Publikationsnummer: HR02-1004871729, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Rolf Gall Superbikes AG, in Thunstetten, CHE-105.988.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, S.0, Publ. 2119769).
Statutenänderung:
03.04.2020.
Firma neu:
Gall Superbikes AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, den Service und die Reparatur insbesondere von Motorrädern und von Fahrzeugen aller Art sowie den Handel mit deren Zubehör und von Bekleidung. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Immaterialgüterrechte und Grundstücke im In- und Ausland kaufen, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 28.04.1992 und Bilanz per 31.01.1992: Aktiven von CHF 948'290.15 und Passiven von CHF 744'819.70 der Einzelfirma "Rolf Gall", in Thunstetten, zum Preis von CHF 203'470.45, wofür dem Sacheinleger 198 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben und ihm zudem CHF 5'470.45 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 03.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey Treuhand GmbH (CHE-104.990.478), in Herzogenbuchsee, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gall, Roger, von Hirschthal, in Kleindietwil (Madiswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Gall, René, von Hirschthal, in Aarwangen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Gall, Rolf, von Hirschthal, in Bützberg (Thunstetten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2119769, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Rolf Gall Superbikes AG, in Thunstetten, CHE-105.988.662, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1962161).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gall, Roger, von Hirschthal, in Kleindietwil (Madiswil), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thunstetten, ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Gall, René, von Hirschthal, in Aarwangen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Roggwil BE, ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Gall, Rolf, von Hirschthal, in Bützberg (Thunstetten), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bützberg (Gemeinde Thunstetten), einziges Mitglied mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4588128, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Rolf Gall Superbikes AG, in Thunstetten, CH-053.3.008.107-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.1995, S. 4643).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gall, Rolf, von Hirschthal, in Bützberg (Gemeinde Thunstetten), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Villmergen];
Gall, Verena, von Erlenbach im Simmental, in Roggwil BE, mit Einzelunterschrift [bisher: von Erlenbach im Simmenthal, in Madiswil];
Gall, Roger, von Hirschthal, in Thunstetten, mit Einzelunterschrift;
Gall, René, von Hirschthal, in Roggwil BE, mit Einzelunterschrift.