Claude-Alain Gaillard
wohnhaft in Ardon, aus Ardon Aktuelle Mandate: Imprimerie des Biolles Sàrl Verbundene Personen: Mathieu Alphonse Darioli So bleiben Sie über "Claude-Alain Gaillard" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude-Alain Gaillard"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claude-Alain Gaillard" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claude-Alain Gaillard"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claude-Alain Gaillard leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claude-Alain Gaillard arbeiten
Betreiben einer Druckerei und/oder Binderei
Betreiben einer Druckerei und/oder Binderei
Privatpersonen mit dem Namen Claude-Alain Gaillard
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claude-Alain Gaillard
Publikationsnummer: HR02-1005288230, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Imprimerie des Biolles Sàrl, à Ardon, CHE-108.316.602, société à responsabilité limitée (No. FOSC 221 du 14.11.2017, Publ. 3868339).
Inscription ou modification de personne(s):
Gaillard, Claude-Alain, de Ardon, à Ardon, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 35 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 70 parts sociales de CHF 1'000.00];
Darioli, Mathieu Alphonse, de Sierre, à Vétroz, associé, sans droit de signature, pour 35 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3868339, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Imprimerie des Biolles Sàrl, à Ardon, CHE-108.316.602, société à responsabilité limitée (No. FOSC 171 du 05.09.2011, Publ. 6322088).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gaillard, Guy, de Ardon, à Ardon, associé, sans droit de signature, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Gaillard, Claude-Alain, de Ardon, à Ardon, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 70 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: pour 50 parts sociales de CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 5105652, Handelsregister-Amt Wallis
Imprimerie des Biolles Sàrl, à Ardon, CH-626.4.003.756-9, société à responsabilité limitée (FOSC no 116 du 19.06.2002, p. 17, publ. 517008).
Modification des statuts:
19.06.2009.
Faits qualifiés:
[biffé: Apport de diverses machines d'exploitation pour CHF 50'000.--, apport accepté pour ce montant totalement imputé sur le capital, selon convention du 18.01.1996 et inventaire à la même date].
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: Capital social entièrement libéré].
Inscription ou modification de personnes:
Gaillard, Christian, de Ardon, à Ardon, associé, sans droit de signature, pour 11 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 11'000.--];
Gaillard, Claude-Alain, de Ardon, à Ardon, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 50 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 50'000.--];
Gaillard, Guy, de Ardon, à Ardon, associé, sans droit de signature, pour 9 parts sociales de CHF 1'000.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 9'000.--]. Selon déclaration du gérant du 19.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].