Tommy Gabriel
wohnhaft in Wolfenschiessen, aus Ennetbürgen Aktuelle Mandate: Gabriel Immobilien AG, Metzger Gabriel AG Verbundene Personen: Walter Gabriel, Heidi Gabriel, Walter Gabriel und mehr So bleiben Sie über "Tommy Gabriel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Tommy Gabriel"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Tommy Gabriel" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Tommy Gabriel"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Tommy Gabriel leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Tommy Gabriel arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Verarbeitung von Fleisch oder Fisch
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Verarbeitung von Fleisch oder Fisch
Privatpersonen mit dem Namen Tommy Gabriel
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Tommy Gabriel
Publikationsnummer: 974285, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Metzger Gabriel AG, in Wolfenschiessen, CH-150.3.000.069-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012, Publ. 6923416). [Das Geschäftsdomizil wird im Handelsregister gelöscht] [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Dorfstrasse 16, 6390 Engelberg].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Tommy, von Ennetbürgen, in Wolfenschiessen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4486142, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Ruedi Schoch AG, in Stans, CH-150.3.002.126-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2004, S. 8, Publ. 2490480).
Statutenänderung:
8.05.2008, 14.05.2008.
Firma neu:
Gabriel Frischmarkt AG Stans.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Detailhandelsgeschäften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Massnahmen ergreifen und Verträge abschliessen, die damit in Verbindung stehen oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Lizenzen erwerben, halten und vergeben, sich an an Unternehmen gleicher oder verwandter Branchen beteiligen oder derartige Unternehmungen erwerben oder errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von Rudolf Schoch, von Seegräben, in Stans, dessen unter der Firma 'Ruedi Schoch', in Stans geführtes Geschäft mit sämtlichen Aktiven und Passiven zum Preis von höchstens CHF 180 000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gabriel, Tommy, von Ennetbürgen, in Wolfenschiessen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3873728, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Fuga AG Luzern, in Luzern, CH-100.3.005.986-3, Die Gesellschaft bezweckt als Familien-Aktiengesellschaft von Fritz und Anna Kopp-Dober sel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2006, S. 9, Publ. 3379332).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Caroline, von Basel, in Ruswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gabriel, Tommy, von Ennetbürgen, in Wolfenschiessen, mit Kollektivprokura zu zweien.