Hanspeter Fuhrer
wohnhaft in Zürich, aus Zürich Aktuelle Mandate: Krokop-Stiftung Verbundene Personen: Bruno Sutter So bleiben Sie über "Hanspeter Fuhrer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hanspeter Fuhrer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hanspeter Fuhrer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hanspeter Fuhrer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hanspeter Fuhrer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hanspeter Fuhrer arbeiten
Betreiben von Alters- und Behindertenwohnheimen
Betreiben von Alters- und Behindertenwohnheimen
Privatpersonen mit dem Namen Hanspeter Fuhrer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hanspeter Fuhrer
Publikationsnummer: HR02-1004873190, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Krokop-Stiftung, in Zürich, CHE-110.403.469, Stiftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, S.0, Publ. 3062619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger, Beatrice, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Bruno, von Appenzell, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuhrer, Hanspeter, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004864319, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
G+U Garten und Umbau GmbH, in Greifensee, CHE-451.360.416, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2015, S.0, Publ. 1941929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer, Hanspeter, von Langnau im Emmental, in Greifensee, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hediger, Beat, von Greifensee, in Greifensee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer, Jörg, von Langnau im Emmental, in Turbenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 1941929, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
G+U Garten und Umbau GmbH, in Greifensee, CHE-451.360.416, c/o Beat Hediger, Am Pfisterhölzli 6, 8606 Greifensee, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.01.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung, Planung und Realisierung von Gartenanlagen, Unterhalt und Landschaftspflege jeglicher Art sowie Kundenmaurer- und Tiefbauarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hediger, Beat, von Greifensee, in Greifensee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fuhrer, Hanspeter, von Langnau im Emmental, in Greifensee, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.