Ivo Fröhlich
wohnhaft in Kreuzlingen, aus Raperswilen Aktuelle Mandate: Wintera GmbH in Liquidation Verbundene Personen: Michail Radzivilovskij, Anton Horobets So bleiben Sie über "Ivo Fröhlich" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ivo Fröhlich"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ivo Fröhlich" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ivo Fröhlich"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ivo Fröhlich leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ivo Fröhlich arbeiten
Produktion und Verarbeitung von Glas und Keramik
Produktion und Verarbeitung von Glas und Keramik
Privatpersonen mit dem Namen Ivo Fröhlich
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ivo Fröhlich
Publikationsnummer: HR02-1006090643, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Wintera GmbH, in Bottighofen, CHE-274.083.994, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2023, Publ. 1005883338).
Firma neu:
Wintera GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.07.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fröhlich, Ivo, von Raperswilen, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR01-1005883338, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Wintera GmbH, in Bottighofen, CHE-274.083.994, Seestrasse 46, 8598 Bottighofen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.10.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Lieferung von Glasverarbeitungen. Dient der Nutzung von Neubauten, Umbauten und Renovationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 25.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fröhlich, Ivo, von Raperswilen, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Horobets, Anton, ukrainischer Staatsangehöriger, in Lutsk (UA), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Radzivilovskij, Michail, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Publikationsnummer: HR02-1004575173, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
PHOENIX PENSIONSKASSE, in Böttstein, CHE-403.282.268, Stiftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004521523).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borgia, Walter, von Kirchberg (SG), in Ehrendingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fröhlich, Ivo, von Raperswilen, in Gommiswald, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.