Valentin Lawrence Frischknecht
wohnhaft in Homburg, aus Schwellbrunn Aktuelle Mandate: Compelling AG Verbundene Personen: Daniela Frischknecht-Hotz So bleiben Sie über "Valentin Lawrence Frischknecht" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Valentin Lawrence Frischknecht"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Valentin Lawrence Frischknecht" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Valentin Lawrence Frischknecht"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Valentin Lawrence Frischknecht leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Valentin Lawrence Frischknecht arbeiten
Erbringung von PR-Dienstleistungen
Erbringung von PR-Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Valentin Lawrence Frischknecht
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Valentin Lawrence Frischknecht
Publikationsnummer: HR02-1005258471, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Ticketino AG, in Root, CHE-110.129.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2011, S.12, Publ. 5980664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frischknecht, Valentin Lawrence, von Schwellbrunn, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luchsinger, Matthias, von Glarus Süd, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trevin AG Audit (CHE-101.967.508), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Trevin AG Audit, in Zürich (CH-020.3.922.026-7)].
Publikationsnummer: 5980664, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Ticketino AG, in Root, CH-020.4.027.027-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2010, S. 12, Publ. 5441496).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keusch, Karl genannt Charles, von Hausen am Albis, in Weggis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischknecht, Valentin Lawrence, von Schwellbrunn, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4096266, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Laytron AG, bisher in Erlenbach ZH, CH-020.3.915.550-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2002, S. 19, Publ. 464822).
Statutenänderung:
8.08.2007.
Sitz neu:
Küsnacht ZH.
Domizil neu:
Fähnlibrunnenstrasse 3, 8700 Küsnacht.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb von Maschinen und Produktionsanlagen für die elektrische und elektronische Industrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gestoria Llana + Co, in Zürich, Revisionsstelle;
Frischknecht, Valentin Lawrence, von Schwellbrunn, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Layer, Kurt, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor];
Jean Frei Revisions- und Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.