Marc Friedrichsen
wohnhaft in Hölstein, aus Zürich Aktuelle Mandate: Boutique Danoise AG Verbundene Personen: Julia Maria Reidemeister So bleiben Sie über "Marc Friedrichsen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marc Friedrichsen"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Marc Friedrichsen" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marc Friedrichsen"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Marc Friedrichsen leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Marc Friedrichsen arbeiten
Handel (Güter für den Haushalt und Privatgebrauch)
Handel (Güter für den Haushalt und Privatgebrauch)
Privatpersonen mit dem Namen Marc Friedrichsen
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Marc Friedrichsen
Publikationsnummer: 4365795, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Brightcon AG, in Küsnacht (ZH), CHE-300.134.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3315381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mountfield, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Friedrichsen, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riede, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Busch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gersau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3982449, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Berichtigung des im SHAB Nr. 211 vom 31.10.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 5'961 vom 26.10.2017 Boutique Danoise AG, in Basel, CHE-107.737.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2017, Publ. 3840651).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedrichsen, Marc, von Zürich, in Hölstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Freiedrichsen, Marc].
Publikationsnummer: 3881709, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
V-Con AG, in Küsnacht (ZH), CHE-337.898.171, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3351909).
Firma neu:
V-Con AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.10.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riede, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Busch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gersau, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Friedrichsen, Marc, von Zürich, in Hölstein, Liquidator, mit Einzelunterschrift.