Christian R. Frauenknecht
wohnhaft in Gachnang, aus Zuzwil (SG) Aktuelle Mandate: Papyrus & Ink GmbH Verbundene Personen: Thomas Frauenknecht So bleiben Sie über "Christian R. Frauenknecht" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian R. Frauenknecht"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian R. Frauenknecht" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian R. Frauenknecht"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian R. Frauenknecht leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian R. Frauenknecht arbeiten
Betreiben eines Ateliers für Design, Grafik oder Schmuck
Betreiben eines Ateliers für Design, Grafik oder Schmuck
Privatpersonen mit dem Namen Christian R. Frauenknecht
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian R. Frauenknecht
Publikationsnummer: 6267900, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Papyrus & Ink GmbH, in Unterbözberg, CH-100.4.025.513-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2011, S. 2, Publ. 6013684).
Statutenänderung:
14.07.2011.
Sitz neu:
Brugg.
Domizil neu:
Blumenstrasse 11, 5200 Brugg AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenknecht, Thomas, von Zuzwil SG, in Brugg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher:in Unterbözberg];
Frauenknecht, Christian R., von Zuzwil SG, in Gachnang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00 [bisher:in Thundorf].
Publikationsnummer: 2850180, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Papyrus & Ink Dierikon GmbH, bisher in Dierikon, CH-100.4.025.513-7, Erbringung von Grafik- und Design-Dienstleistungen aller Art sowie Werbefotografie, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2002, S. 9, Publ. 308540).
Gründungsstatuten:
28.12.2001.
Statutenänderung:
10.05.2005.
Firma neu:
Papyrus & Ink GmbH.
Sitz neu:
Unterbözberg.
Domizil neu:
Ursprung 366, 5224 Unterbözberg.
Zweck:
Erbringung von Grafik- und Design-Dienstleistungen aller Art sowie Werbefotografie;
kann Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten, sich an Unternehmen beteiligen, Beteiligungen halten, verwalten und veräussern sowie Liegenschaften, Wertschriften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
Stammkapital neu:
CHF 22'000.-- [bisher: CHF 21'000.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gut, Roger, von Emmen, in Dierikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenknecht, Christian R., von Zuzwil SG, in Thundorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--];
Frauenknecht, Thomas, von Zuzwil SG, in Unterbözberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--].
Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Berichtigung des im SHAB Nr. 5 vom 09.01.2002, S. 8, publizierten TB-Eintrags Nr. 10 vom 03.01.2002. Papyrus & Ink Dierikon GmbH, in Dierikon, Erbringung von Grafik- und Design-Dienstleistungen aller Art sowie Werbefotografie, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2002, S. 8, Publ. 3259).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenknecht, Christian R., von Zuzwil SG, in Thundorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [nicht: Gesellschafterin und Geschäftsführerin].