Hans-Peter Forrer
wohnhaft in Frümsen, aus Grabs Aktuelle Mandate: Innovations-Center, Hans-Peter Forrer Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Hans-Peter Forrer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans-Peter Forrer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hans-Peter Forrer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans-Peter Forrer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hans-Peter Forrer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hans-Peter Forrer arbeiten
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Privatpersonen mit dem Namen Hans-Peter Forrer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hans-Peter Forrer
Publikationsnummer: 5573572, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Bau- und Wohngenossenschaft Brunnadern, in Neckertal, CH-320.5.041.557-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2009, S. 14, Publ. 5041972).
Firma neu:
Bau- und Wohngenossenschaft Brunnadern in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.02.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Rudolf genannt Ruedi, von Hemberg, in Brunnadern (Neckertal), Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiederkehr, Werner, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bleiker, Anna Agnes genannt Anny, von Neckertal und Unterschächen, in Brunnadern (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, Aktuarin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Carigiet, Carlo, von Breil/Brigels, in Oberhelfenschwil, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Forrer, Hans Peter, von Ganterschwil, in Brunnadern (Neckertal), Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5041972, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Bau- und Wohngenossenschaft Brunnadern, in Brunnadern, CH-320.5.041.557-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2008, S. 18, Publ. 4270392).
Sitz neu:
Neckertal. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Näf, Rudolf genannt Ruedi, von Hemberg, in Brunnadern (Neckertal), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brunnadern];
Bleiker, Anna Agnes genannt Anny, von Neckertal und Unterschächen, in Brunnadern (Neckertal), Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von St. Peterzell, in Brunnadern];
Forrer, Hans Peter, von Ganterschwil, in Brunnadern (Neckertal), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Brunnadern].
Publikationsnummer: 2603698, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Bau- und Wohngenossenschaft Brunnadern, in Brunnadern, CH-320.5.041.557-6, In gemeinsamer Selbsthilfe ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum vermitteln, der den Wohnbedürfnissen entspricht und diesen dauernd der Spekulation entziehen, Genossenschaft (SHAB Nr. 38 vom 26.02.2003, S. 11, Publ. 879902).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hilligardt, Hans Reiner, von Degersheim, in Mogelsberg, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiederkehr, Werner, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier];
Looser-Bachmann, Ruth, von Ebnat-Kappel, in Brunnadern, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin];
Forrer, Hans Peter, von Ganterschwil, in Brunnadern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.