Felix Fischer-Gale
wohnhaft in Meisterschwanden, aus Dietikon Aktuelle Mandate: Arche Flückigen AG, NBS Neu Bau Swiss AG und mehr Verbundene Personen: Esther Irma Irene Bron-Fischer, Yves Bron, David Fischer und mehr So bleiben Sie über "Felix Fischer-Gale" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Felix Fischer-Gale"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Felix Fischer-Gale" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Felix Fischer-Gale"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Felix Fischer-Gale leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Felix Fischer-Gale arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Treuhändische Dienstleistungen
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Treuhändische Dienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Felix Fischer-Gale
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Felix Fischer-Gale
Publikationsnummer: 5938100, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
B-sMart solutions gmbh, bisher in Menziken, CH-400.4.025.940-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2004, S. 1, Publ. 2498998).
Gründungsstatuten:
29.09.2004.
Statutenänderung:
03.09.2010.
Firma neu:
Sonnenberg-Seeblick GmbH.
Sitz neu:
Rorschacherberg.
Domizil neu:
Sonnenbergstrasse 41, 9404 Rorschacherberg.
Zweck neu:
Verwaltung und Vermietung von Liegenschaften, Bau und Umbau von Liegenschaften, Handel mit Immobilien sowie Durchführung von Generalunternehmungsaufträgen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, belasten, verwalten, vermieten oder veräussern sowie Wertschriften und gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwalten oder veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter und Nutzniesser erfolgen durch eingeschriebenen Brief, per E-Mail oder per Fax an die letzte der Gesellschaft bekannt gegebene Adresse. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.09.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kräuchi, Martin, von Niederösch, in Menziken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00;
Kräuchi-Petrova, Bisserka, bulgarische Staatsangehörige, in Menziken, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, David, von Dietikon, in Dintikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fischer-Gale, Felix, von Dietikon, in Meisterschwanden, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fischer, Simon, von Dietikon, in Büttikon, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 4589380, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Capo Ernesto GmbH, in Rümlang, CH-020.4.024.230-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2001, S. 9092).
Statutenänderung:
26.06.2008.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Produktion und der Handel mit Teigwaren und Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Patente, Lizenzen und andere Immaterialgüterrechte erwerben, auswerten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 26.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer-Gale, Felix, von Dietikon, in Meisterschwanden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Jessica, von Oberglatt, in Oberglatt, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hablützel-Benedetti, Patrick, von Trüllikon, in Wallisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Capo Ernesto GmbH, in Rümlang, Riedackerstrasse 6, 8153 Rümlang, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
2.11.2001.
Zweck:
Produktion und Handel mit Teigwaren und Waren aller Art;
erstellt Webseiten im Internet mit entsprechendem Support.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Hablützel-Benedetti, Patrick, von Trüllikon, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Fischer-Gale, Felix, von Dietikon, in Meisterschwanden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.