Claudia Fetzer
wohnhaft in Zürich, aus Deutschland Aktuelle Mandate: fraction1 GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Claudia Fetzer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Fetzer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Claudia Fetzer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Claudia Fetzer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Claudia Fetzer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Claudia Fetzer arbeiten
Betreiben eines Ateliers für Design, Grafik oder Schmuck
Betreiben eines Ateliers für Design, Grafik oder Schmuck
Privatpersonen mit dem Namen Claudia Fetzer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Claudia Fetzer
Publikationsnummer: 2567193, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Fetzer&Weibel GmbH, bisher in Zürich, CHE-114.952.396, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2009, S. 36, Publ. 5133876).
Statutenänderung:
21.12.2015.
Firma neu:
fraction1 GmbH.
Sitz neu:
Teufen AR.
Domizil neu:
Hinterbodenstrasse 9, 9052 Niederteufen, .
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Brand Management, Marketing und Kommunikation. Insbesondere in der Entwicklung von Strategien, Beratung, Kreation und Realisation. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Oliver, von Jonschwil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fetzer, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Immenstadt-Stein (DE), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Weibel, Otto, von Jonschwil, in Wettswil am Albis, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fetzer, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Teufen AR, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung und mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 6614692, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Medconsult plus GmbH, in Hünenberg, CH-170.4.008.621-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 29.12.2008, S. 36, Publ. 4803166).
Firma neu:
Medconsult plus GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.03.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fetzer, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Redwitz (DE), Liquidatorin, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung und Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin mit Einzelunterschrift];
Hunkeler, Antonio, von Aadorf, in Schenkon, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5133876, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Fetzer&Weibel GmbH, in Zürich, CH-020.4.040.466-3, Quellenstrasse 40, 8005 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.06.2009.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Analyse, Planung, Konzeption, Beratung und Realisation materieller und immaterieller Leistungen. Das Schwergewicht der Leistungen bezieht sich auf die Bereiche Corporate Identity, Corporate Design, Webdesign, Interfacedesign, Crossmedia und Fotografie. Die Gesellschaft kann die Leistungen für alle Bereiche des Print oder der Digitalen Umsetzung realisieren und kann Lizenzen aller Art vergeben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 17.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fetzer, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Weibel, Oliver, von Jonschwil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fetzer, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Immenstadt-Stein (DE), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Weibel, Otto, von Jonschwil, in Wettswil am Albis, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.