Bertrand Marie Jean Ferraton
wohnhaft in Versailles, aus Frankreich Aktuelle Mandate: Andy Mannhart AG Verbundene Personen: Stéphane Gabriele, Karin Wiegratz-Preisig, Christophe Alaux und mehr So bleiben Sie über "Bertrand Marie Jean Ferraton" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bertrand Marie Jean Ferraton"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Bertrand Marie Jean Ferraton" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Bertrand Marie Jean Ferraton"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Bertrand Marie Jean Ferraton leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Bertrand Marie Jean Ferraton arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Bertrand Marie Jean Ferraton
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Bertrand Marie Jean Ferraton
Publikationsnummer: HR02-1004596793, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Kreis AG, bisher in St. Gallen, CHE-107.929.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2017, Publ. 3497311).
Statutenänderung:
11.03.2019.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der ECOTEL SUISSE SA, in Prez-vers-Noréaz (CHE-102.261.693), gemäss Fusionsvertrag vom 11.03.2019 und Bilanz per 30.09.2018. Aktiven von CHF 1'266'145.52 und Fremdkapital von CHF 739'235.93 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
ECOTEL SUISSE SA.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ECOTEL SUISSE AG) (ECOTEL SUISSE LTD).
Sitz neu:
Küssnacht (SZ).
Domizil neu:
c/o Andy Mannhart AG, Fännring 6, 6403 Küssnacht am Rigi.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Hotelbedarfsartikeln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (Brief/E-Mail) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Stephan, von Altnau, in Zuchwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drecq, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Garches (FR), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Saint-Cloud (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ferraton, Bertrand Marie Jean, französischer Staatsangehöriger, in Versailles (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg, Kurt Ernst, von Eschenbach (SG), in Spreitenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Nicolas Yves, französischer Staatsangehöriger, in Collonges-sous-Salève (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Revisions AG (CHE-106.093.259), in Sursee, Revisionsstelle [bisher: Truvag Revisions AG, in Sursee (CH-100.3.015.332-1)];
Wiegratz-Preisig, Karin, von Herisau, in Goldach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wiegratz, Karin, von Herisau und Widnau].
Publikationsnummer: 4408609, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Andy Mannhart AG, in Küssnacht (SZ), CHE-109.894.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2016, Publ. 3098897).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, Ernst, von Basel, in Seuzach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Mannhart, Andy, von Flums, in Udligenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drecq, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Garches (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferraton, Bertrand, französischer Staatsangehöriger, in Nouméa (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leduc, Corinne, französische Staatsangehörige, in Antony (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Daniel, von Basel und Zeglingen, in Gaiserwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Sutter, Sascha, von Basel, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.