Rita Erika Feldmann
wohnhaft in Filzbach, aus Glarus Nord Aktuelle Mandate: kawika gmbh, Stiftung Idaheim Näfels Verbundene Personen: Rahel Marti Loskant, David Feldmann, Fridolin Landolt und mehr So bleiben Sie über "Rita Erika Feldmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rita Erika Feldmann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Rita Erika Feldmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rita Erika Feldmann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Rita Erika Feldmann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Rita Erika Feldmann arbeiten
Erbringen von Werbedienstleistungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Erbringen von Werbedienstleistungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Rita Erika Feldmann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Rita Erika Feldmann
Publikationsnummer: HR02-1005537557, Handelsregister-Amt Glarus
Feldmann Treuhand GmbH, in Glarus Nord, CHE-106.620.383, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2022, Publ. 1005375765).
Statutenänderung:
22.07.2022.
Firma neu:
Petruzzi GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen für natürliche und juristische Personen im Bereich des Treuhandwesens insbesondere deren Beratungen im Bereich Buchführungen und Abschlussberatung, Steuern, Vorsorge, Personaladministration, Wirtschaftsprüfung und Controlling. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feldmann, Rita Erika, von Glarus Nord, in Filzbach (Glarus Nord), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petruzzi, Philip, von Glarus, in Oberurnen (Glarus Nord), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Petruzzi, Angela Elisabeth, von Glarus Nord, in Oberurnen (Glarus Nord), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005375765, Handelsregister-Amt Glarus
Feldmann Treuhand GmbH, in Glarus Nord, CHE-106.620.383, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2021, Publ. 1005072505).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petruzzi, Philip, von Glarus, in Oberurnen (Glarus Nord), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Feldmann, Rita Erika, von Glarus Nord, in Filzbach (Glarus Nord), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1005072505, Handelsregister-Amt Glarus
Feldmann Treuhand GmbH, in Glarus Nord, CHE-106.620.383, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495392).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feldmann, Rita Erika, von Glarus Nord, in Filzbach (Glarus Nord), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Petruzzi, Philip, von Glarus, in Oberurnen (Glarus Nord), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.