Fathima Rishma Fazal
wohnhaft in Wiler b. Utzenstorf, aus Zuchwil Aktuelle Mandate: Glasstec Schweiz GmbH Verbundene Personen: Mohammed Fazal Firdous So bleiben Sie über "Fathima Rishma Fazal" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Fathima Rishma Fazal"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Fathima Rishma Fazal" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Fathima Rishma Fazal"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Fathima Rishma Fazal leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Fathima Rishma Fazal arbeiten
Handel (Maschinen)
Handel (Maschinen)
Privatpersonen mit dem Namen Fathima Rishma Fazal
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Fathima Rishma Fazal
Publikationsnummer: HR02-1004974860, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Glasstec Schweiz GmbH, in Wiler bei Utzenstorf, CHE-376.636.054, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4263271).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fazal, Fathima Rishma, von Zuchwil, in Wiler b. Utzenstorf (Wiler bei Utzenstorf), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Firdous, Mohammed Fazal, sri-lankischer Staatsangehöriger, in Wiler b. Utzenstorf (Wiler bei Utzenstorf), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4263271, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Glasstec Schweiz GmbH, in Wiler bei Utzenstorf, CHE-376.636.054, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040843).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luong, Minh Kiet, von Langenthal, in Aarwangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fazal, Fathima Rishma, von Zuchwil, in Wiler b. Utzenstorf (Wiler bei Utzenstorf), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 4040843, Handelsregister-Amt Bern, (36)
K + D Parkett GmbH, bisher in Winznau, CHE-376.636.054, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2015, Publ. 2280355).
Statutenänderung:
31.01.2018.
Firma neu:
Glasstec Schweiz GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Glasstec Schweiz Sàrl) (Glasstec Schweiz Sagl) (Glasstec Schweiz Ltd liab Co).
Sitz neu:
Wiler bei Utzenstorf.
Domizil neu:
Ribibachstrasse 3, 3428 Wiler b. Utzenstorf.
Zweck neu:
Handel und Vertrieb von Artikel aller Art für die Glas-, Metall- und Fenster Industrie sowohl auch Erbringung, Koordination, Planung und Ausführung von Dienstleistungen in den vorgenannten Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fazal, Fathima Rishma, von Zuchwil, in Wiler b. Utzenstorf (Wiler bei Utzenstorf), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Luong, Minh Kiet, von Langenthal, in Aarwangen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].