Guido August Eugster
wohnhaft in Appenzell Meister., aus Oberegg und Appenzell Aktuelle Mandate: Bürgli Treuhand & Business Services GmbH, EUGRO Treuhand GmbH und mehr Verbundene Personen: René Raphael Longini, Eveline Eugster, Jacqueline Marianne Fitzi und mehr So bleiben Sie über "Guido August Eugster" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Guido August Eugster"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Guido August Eugster" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Guido August Eugster"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Guido August Eugster leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Guido August Eugster arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Treuhändische Dienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Betreiben von Fondsmanagement
Handel (sonstiges)
Betreiben von Versand- und Online-Shops
Erbringen von Dienstleistungen für Banken und Kreditinstitute
Erbringung von übrigen freiberuflichen Tätigkeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Treuhändische Dienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Betreiben von Fondsmanagement
Handel (sonstiges)
Betreiben von Versand- und Online-Shops
Erbringen von Dienstleistungen für Banken und Kreditinstitute
Erbringung von übrigen freiberuflichen Tätigkeiten
Privatpersonen mit dem Namen Guido August Eugster
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Guido August Eugster
Publikationsnummer: 2468359, Handelsregister-Amt Appenzell I. Rh., (310)
Neckermann Solar AG, in Appenzell, CHE-475.947.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 26.10.2015, Publ. 2444359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster, Guido August, genannt Gust, von Oberegg, in Appenzell Meistersrüte (Appenzell), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1031605, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Hermicon GmbH, in Gais, CH-170.4.004.259-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2008, S. 3).
Firma neu:
Hermicon GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.08.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Guido August, genannt Gust, von Oberegg, in Appenzell Meistersrüte (Appenzell), Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Eugster, Gust, in Appenzell, Gesellschafter und Geschäftsführer].
Publikationsnummer: 7030832, Handelsregister-Amt Appenzell I. Rh., (310)
Neckermann Solar AG, in Appenzell, CH-310.3.002.376-1, Nollisweid 17, 9050 Appenzell Meistersrüte, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.01.2013.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung, Realisierung und Verwaltung von Anlagen im Bereich erneuerbarer Energien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Patente und Lizenzen erwerben, halten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 21.01.2013 wurde auf eine eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Eugster, Guido August, genannt Gust, von Oberegg, in Appenzell Meistersrüte (Appenzell), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Hamberger, Reiner, deutscher Staatsangehöriger, in Ilshofen (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift.