Esther Ettlin-Burch
wohnhaft in Wilen (Sarnen), aus Kerns Aktuelle Mandate: Ettlin + Reinhard Immobilien AG Verbundene Personen: Hans Reinhard So bleiben Sie über "Esther Ettlin-Burch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Esther Ettlin-Burch"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Esther Ettlin-Burch" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Esther Ettlin-Burch"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Esther Ettlin-Burch leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Esther Ettlin-Burch arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Esther Ettlin-Burch
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Esther Ettlin-Burch
Publikationsnummer: HR02-1005670503, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Imfeld & Ettlin Treuhand GmbH, in Sarnen, CHE-114.400.990, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, S.0, Publ. 2084695).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Treuhand- und Buchhaltungsarbeiten, Ver-mögens-, Steuer- und Finanzberatung, die Durchführung von Erbteilungen sowie Verwaltung und Vermittlung von Immobilien. Die Gesellschaft kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, veräussern und verwalten, mieten und vermieten, pachten und verpachten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen brieflich. [gestrichen: Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettlin-Burch, Esther, von Kerns, in Wilen (Sarnen), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imfeld, Patrick, von Sarnen, in Sarnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 2818601, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Stiftung Betagtenheim Kerns, in Kerns, CHE-105.133.117, Stiftung (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2014, Publ. 1709421).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blättler, Stefan, von Kerns, in Kerns, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ettlin-Burch, Esther, von Kerns, in Sarnen, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlin-Kellenberger, Monika, von Kerns, in Kerns, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röthlin-Schälin, Andrea Margrit, von Kerns, in Kerns, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2084695, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Imfeld & Ettlin Treuhand GmbH, in Kerns, CHE-114.400.990, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2008, S. 12, Publ. 4565394).
Statutenänderung:
31.03.2015.
Sitz neu:
Sarnen.
Domizil neu:
Freiteilmattlistrasse 50, 6060 Sarnen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.].Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ettlin-Burch, Esther, von Kerns, in Wilen (Sarnen), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kerns].