Karin Etter
wohnhaft in Stein AR, aus Urnäsch Aktuelle Mandate: Across Reinigung GmbH Verbundene Personen: Astrid Häller So bleiben Sie über "Karin Etter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Karin Etter"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Karin Etter" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Karin Etter"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Karin Etter leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Karin Etter arbeiten
Reinigung von Gebäuden
Reinigung von Gebäuden
Privatpersonen mit dem Namen Karin Etter
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Karin Etter
Publikationsnummer: HR02-1005745169, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Across Reinigung GmbH, in Herisau, CHE-144.408.559, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2022, Publ. 1005460615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Caroline, von Appenzell, in Gonten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Karin, von Urnäsch, in Stein (AR), mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005109922, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Across Reinigung GmbH, in Herisau, CHE-144.408.559, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004660099).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rathgeb, Beatrice, von Wallisellen, in Herisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Karin, von Urnäsch, in Stein (AR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2511101, Handelsregister-Amt Bern, (36)
L'école est finie Sàrl, à La Neuveville, CHE-111.777.553, société à responsabilité limitée (No. FOSC 158 du 17.08.2010, Publ. 5773690).
Modification des statuts:
24.11.2015.
Nouveau siège:
Täuffelen.
Nouvelle adresse:
c/o Treuhand Thomi, Schulstrasse 3, 2575 Täuffelen.
Nouveau but:
La société a pour but l'exploitation d'un café-restaurant.
Elle peut en outre:
exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but;
créer des succursales ou des filiales en Suisse ou à l'étranger;
participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par écrit ou par courriel.
Inscription ou modification de personne(s):
Etter, Karine, de Ried bei Kerzers et Cudrefin, à Lausanne, associée, sans droit de signature, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 10'000.00];
Degiez, Nathalie, de Vuiteboeuf, à Lausanne, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour une part sociale de CHF 10'000.00].