Christine Erlach-Jaquier
wohnhaft in Winterthur, aus Vucherens Aktuelle Mandate: JWG Eulach Verbundene Personen: Cornelia Ott Douar, Sara Viganò-Omini, Evelyn Ammann und mehr So bleiben Sie über "Christine Erlach-Jaquier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Erlach-Jaquier"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christine Erlach-Jaquier" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christine Erlach-Jaquier"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christine Erlach-Jaquier leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christine Erlach-Jaquier arbeiten
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Privatpersonen mit dem Namen Christine Erlach-Jaquier
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christine Erlach-Jaquier
Publikationsnummer: HR02-1006123318, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
JWG Eulach, in Winterthur, CHE-342.787.643, Verein (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2023, Publ. 1005824461).
Statutenänderung:
11.04.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dauru, Andreas, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erlach-Jaquier, Christine, von Vucherens, in Winterthur, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ott Douar, Cornelia, von Winterthur, in Winterthur, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6496374, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
JWG Eulach, in Winterthur, CH-020.6.001.592-5, Eulachstrasse 6, 8408 Winterthur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
18.05.2011, 14.12.2011.
Zweck:
Zweck des Vereins ist: die finanzielle Sicherstellung der sozialpädagogisch geführten Einrichtungen für Jugendliche;
notwendige Liegenschaften und Wohnungen zur Verfügung stellen und verwalten;
die Begleitung und Aufsicht über die Jugend - Einrichtungen im Sinne des aktuellen Konzeptes. Der Verein ist politisch und konfessionell unabhängig und verfolgt gemeinnützige Ziele..
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Zuwendungen privater und öffentlicher Körperschaften, Spenden, Schenkungen, Vermächtnisse, Sammlungen, Erträge des Vereinsvermögens, Einnahmen des Wohngemeinschaftsbetriebes/Kostgeld..
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand von 4 - 7 Mitglieder, Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Roth, Christian, von Grindelwald, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erlach-Jaquier, Christine, von Vucherens, in Winterthur, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bartholdi, Tom, von Affeltrangen, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grenacher, Vangelis, von Horgen, in Pfungen, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dauru, Andreas, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes und Beisitzer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salomon, Johanna, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Michaela, von Sumiswald, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.