Daniel Epp
wohnhaft in Attinghausen, aus Silenen Aktuelle Mandate: Luftseilbahn Attinghausen-Brüsti AG, Garaventa AG Verbundene Personen: Alois Zurfluh-Walker, Max Josef Kempf, Kilian Huwyler und mehr So bleiben Sie über "Daniel Epp" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniel Epp"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Daniel Epp" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniel Epp"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Daniel Epp leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Daniel Epp arbeiten
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Privatpersonen mit dem Namen Daniel Epp
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Epp
Publikationsnummer: HR02-1006133999, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Paddock MotoGP Club GmbH, in Zürich, CHE-115.868.640, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2024, Publ. 1005932495).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Epp, Daniel M., von Riehen, in Ruggell (LI), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rihm, Thomas, von Basel, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auer, Timo Oliver, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005605240, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Paddock MotoGP Club GmbH, in Zürich, CHE-115.868.640, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2016, S.0, Publ. 3058271).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Epp, Daniel M., von Riehen, in Ruggell (LI), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Eschen (LI)].
Publikationsnummer: HR02-1005240327, Handelsregister-Amt Uri, (120)
Luftseilbahn Attinghausen-Brüsti AG, in Attinghausen, CHE-106.889.011, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004992190).
Statutenänderung:
07.06.2021.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind der Bau und gewerbsmässige Betrieb einer Luftseilbahn von Attinghausen aufs Brüsti mit allen dazugehörigen Anlagen und anderen Nebenbetrieben. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Briker, Karl, von Attinghausen, in Attinghausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold-Herger, Yvonne, von Schattdorf, in Attinghausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Infanger, René, von Isenthal, in Baar, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisler, Christian, von Spiringen, in Attinghausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisler, Remo, von Spiringen, in Attinghausen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Arnold, Stephan, von Unterschächen, in Altdorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Epp, Daniel, von Silenen, in Attinghausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tresch, Thomas, von Göschenen, in Attinghausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.