Giorgio Endrizzi
wohnhaft in Vaduz, aus Liechtenstein Aktuelle Mandate: Stiftung Nadia-Carmela Verbundene Personen: Alfredo Endrizzi So bleiben Sie über "Giorgio Endrizzi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Giorgio Endrizzi"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Giorgio Endrizzi" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Giorgio Endrizzi"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Giorgio Endrizzi leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Giorgio Endrizzi arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Privatpersonen mit dem Namen Giorgio Endrizzi
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Giorgio Endrizzi
Publikationsnummer: 4847434, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Cosmos Finanz und Immobilien GmbH, bisher in St. Gallen, CH-400.4.021.613-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2007, S. 9, Publ. 3728718).
Gründungsstatuten:
30.05.2000.
Statutenänderung:
2.12.2008, 23.12.2008.
Firma neu:
Sonor Management GmbH.
Sitz neu:
Bühler.
Domizil neu:
Dorf 38, 9055 Bühler.
Zweck neu:
Die Firma bezweckt das Erwerben, Verwalten und Verkaufen von Immobilien und anderen Vermögenswerten sowie das Erbringen von Finanzdienstleistungen. Die Gesellschaft kann ferner Waren aller Art importieren, exportieren und damit handeln. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage / Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung zwei Fahrzeuge, gemäss Vertrag vom 30.05.2000, zum Preise von CHF 25'000, wovon CHF 20'000 an das Stammkapital angerechnet werden und CHF 5000 als Forderung gutgeschrieben werden (wie bisher). Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 23.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scalisi, Gian Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000;
PEA Kunststoffwerke Anstalt, in Vaduz (LI), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 14'000;
Endrizzi, Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soller, Ernst, von Roggwil TG, in Chiasso, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.
Publikationsnummer: 3728718, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Cosmos Finanz und Immobilien GmbH, in St. Gallen, CH-400.4.021.613-1, Erwerben, Verwalten und Verkaufen von Immobilien und anderen Vermögenswerten usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2006, S. 10, Publ. 3636406).
Statutenänderung:
23.11.2006.
Domizil neu:
Mövenstrasse 12, 9015 St. Gallen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scalisi, Gian Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--];
PEA Kunststoffwerke Anstalt, in Vaduz (LI), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 14'000.--;
Endrizzi, Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2487214, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
ASSET Protection Treuhand GmbH, in Grabs, CH-320.4.049.222-8, Übernahme von Treuhandschaften usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2001, S. 477).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Endrizzi, Giorgio, italienischer Staatsangehöriger, in Vaduz (FL), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Einzelprokura].