Fadil Emini
wohnhaft in Niederuzwil, aus Kirchberg (SG) Aktuelle Mandate: Auto-Galerie Wil AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Fadil Emini" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Fadil Emini"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Fadil Emini" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Fadil Emini"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Fadil Emini leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Fadil Emini arbeiten
Automobilhandel
Automobilhandel
Privatpersonen mit dem Namen Fadil Emini
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Fadil Emini
Publikationsnummer: 6068414, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
P & E Auto AG, in Wil SG, CH-320.3.068.028-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2011, S. 13, Publ. 5992162).
Statutenänderung:
02.03.2011.
Firma neu:
Auto-Galerie Wil AG.
Zweck neu:
Import und Export sowie Reparaturen und Service von Fahrzeugen sowie Handel mit Fahrzeugen aller Art. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und veräussern, im In- und Ausland tätig sein sowie Zweigniederlassungen errichten. .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emini, Fadil, türkischer Staatsangehöriger, in Niederuzwil (Uzwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Emini, Amir, türkischer Staatsangehöriger, in Bronschhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6007032, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Suisse Finances Europe AG, in Lütisburg, CH-320.3.062.605-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2010, S. 14, Publ. 5818338).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Panser, Ilona, deutsche Staatsangehörige, in Wattwil, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Emini, Fadil, türkischer Staatsangehöriger, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Panser, Mike, deutscher Staatsangehöriger, in Lütisburg Station (Lütisburg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5992162, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
P & E Auto AG, in Wil SG, CH-320.3.068.028-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2010, S. 11, Publ. 5868490).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Panser, Mike, deutscher Staatsangehöriger, in Lütisburg Station (Lütisburg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emini, Fadil, türkischer Staatsangehöriger, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Niederuzwil (Uzwil), Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].