Eduard Eisele
wohnhaft in Widnau, aus Österreich Aktuelle Mandate: Europack Schweiz GmbH Verbundene Personen: Philipp Eisele, Nathan Kröni So bleiben Sie über "Eduard Eisele" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eduard Eisele"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Eduard Eisele" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Eduard Eisele"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Eduard Eisele leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Eduard Eisele arbeiten
Handel (Konsumgüter)
Handel (Konsumgüter)
Privatpersonen mit dem Namen Eduard Eisele
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Eduard Eisele
Publikationsnummer: HR02-1005607933, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Europack Schweiz GmbH, in Widnau, CHE-115.033.836, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2019, Publ. 1004690539).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisele, Eduard, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Eisele, Philipp, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004720634, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Eisele Print & Packaging, in Widnau, CHE-112.907.717, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2019, Publ. 1004691381).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisele, Eduard, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lustenau (AT)].
Publikationsnummer: 6341306, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Print-Shop Zellweger AG, bisher in Zürich, CH-020.3.001.787-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2002, S. 21, Publ. 297260).
Gründungsstatuten:
20.12.1991.
Statutenänderung:
06.09.2011.
Firma neu:
Antillen Multihandel AG.
Sitz neu:
Marbach SG.
Domizil neu:
Staatsstrasse 16, 9437 Marbach.
Zweck neu:
Handel mit sowie Vertrieb, Export und Import von Lebensmittelprodukten aus bzw. in die Antillen. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Darlehen gewähren sowie Wertpapiere, Grundstücke und Liegenschaften kaufen und verkaufen sowie Betriebsstätten und Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.09.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mainardo, Monika, von Widnau, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eisele, Eduard, österreichischer Staatsangehöriger, in Lustenau (A), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Zovag Treuhand AG, in Au SG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spirig, Tamara, von Widnau, in Marbach SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.