Daniel Alexander Eisele
wohnhaft in Weggis, aus Herrliberg und Zürich Aktuelle Mandate: Liberales Institut, Niederer Kraft Frey AG Verbundene Personen: Henrique Schneider, Sandro Giacomo Piffaretti, Michael Andreas Esfeld und mehr So bleiben Sie über "Daniel Alexander Eisele" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniel Alexander Eisele"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Daniel Alexander Eisele" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Daniel Alexander Eisele"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Daniel Alexander Eisele leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Daniel Alexander Eisele arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Betreiben eines Advokatur- und Notariatsbüros
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Betreiben eines Advokatur- und Notariatsbüros
Privatpersonen mit dem Namen Daniel Alexander Eisele
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Alexander Eisele
Publikationsnummer: HR02-1004535161, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
LENZ Beratungen & Dienstleistungen AG, in Zürich, CHE-112.569.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2016, Publ. 2804841).
Firma neu:
LENZ Beratungen & Dienstleistungen AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.12.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Curschellas, Silvio, von Chur und Rueun, in Chur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diener Lenz, Verena Elisabeth, von Maur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisele, Daniel, von Herrliberg und Zürich, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knie, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Granzin (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lippitsch, Stefan, von Davos, in Davos, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sacher, Raphael, von Zuzgen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gruber, Jörg, von Klosters-Serneus, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3322223, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Oxys Medical AG, in Horgen, CHE-335.019.881, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2013, Publ. 1207657).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dang, Dr. Lam, von Genève, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisele, Daniel Alexander, von Herrliberg, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scharf, Dr. Christoph, von Dübendorf, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2016083, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Liberales Institut, in Zürich, CHE-107.936.883, Stiftung (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2012, Publ. 6967232).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eisele, Daniel, von Herrliberg, in Weggis, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gygi, Beat, von Kappelen, in Wetzikon ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nef, Robert, von Herisau, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Piffaretti, Sandro, von Melano, in Hünenberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty Revision AG (CHE-107.981.435), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Marty Revision AG (CH-100.3.008.061-6)].