Monique Eichholzer
wohnhaft in Schaffhausen, aus Schaffhausen Aktuelle Mandate: Peter und Vesna Esslinger Stiftung, Schaffhauser Kantonalbank Verbundene Personen: Vesna Esslinger-Wirth, Verena Duvoisin-Hurni, Michael Zumbühl und mehr So bleiben Sie über "Monique Eichholzer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Monique Eichholzer"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Monique Eichholzer" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Monique Eichholzer"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Monique Eichholzer leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Monique Eichholzer arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Betreiben von Banken und Kreditinstituten
Privatpersonen mit dem Namen Monique Eichholzer
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Monique Eichholzer
Publikationsnummer: HR02-1006128779, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Peter und Vesna Esslinger Stiftung, in Laufen-Uhwiesen, CHE-159.701.034, Stiftung (SHAB Nr. 139 vom 19.07.2024, Publ. 1006088821).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichholzer, Monique, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 6250096, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Schaffhauser Kantonalbank, in Schaffhausen, CH-290.8.004.041-8, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2011, S. 0, Publ. 6234748).
Statutenänderung:
01.01.2011.
Haftung:
Der Staat haftet für alle Verbindlichkeiten der Kantonalbank.
Rechtsgrundlage:
Gesetz über die Schaffhauser Kantonalbank vom 31.01.1983 in der Fassung vom 06.09.2010.
Organisation:
Bankrat, Bankvorstand, Geschäftsleitung, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolli, Werner, von Thayngen, in Altdorf SH (Thayngen), Mitglied des Bankrates, mit Unterschrift zu zweien;
Landolt, Ernst, von Glarus Nord, in Rüdlingen, Mitglied des Bankrates, mit Unterschrift zu zweien;
Eichholzer, Monique, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Bankrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gächter, Hans, von Oberriet SG, in Trasadingen, Mitglied des Bankrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sieber, Alfred, von Rüdlingen, in Rüdlingen, Mitglied des Bankrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sorg, Hans Peter, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Bankrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zumbühl, Josef, von Wolfenschiessen, in Dörflingen, Mitglied des Bankrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069) (RAB 500'646), in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 5249146, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Ingold Treuhandpartner AG, in Unterägeri, CH-170.3.025.369-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2009, S. 28, Publ. 5158672).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichholzer, Monique, von Schaffhausen, Kaiserstuhl und Oberlunkhofen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruesch, Willi, von Rothrist, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.