Christophe Egger
wohnhaft in Soral, aus Soral Aktuelle Mandate: Coopérative des Effeuilles (hangar collectif de Soral) Verbundene Personen: Fabien Claude Ramon Claret, Samuel Battiaz, Lionel Thévenoz und mehr So bleiben Sie über "Christophe Egger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christophe Egger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christophe Egger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christophe Egger"
|
|
Christophe Egger
wohnhaft in Corpataux, aus St. Ursen Aktuelle Mandate: Casa Project GmbH Verbundene Personen: Benoît Hugo Egger, Didier Egger, Erwin Egger So bleiben Sie über "Christophe Egger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christophe Egger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christophe Egger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christophe Egger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christophe Egger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christophe Egger arbeiten
Lagerung und Logistik
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Lagerung und Logistik
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Christophe Egger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christophe Egger
Publikationsnummer: HR02-1005981746, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Fidelis Conseils Sàrl, à Delémont, CHE-276.101.255, société à responsabilité limitée (No. FOSC 184 du 22.09.2022, Publ. 1005567465).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Egger, Christophe Willy, de Grindelwald, à Delémont, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Lanoir, Stéphane, de Cornol, à Delémont, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1005900635, Handelsregister-Amt Jura, (670)
G.M.S.T. SA, à Boncourt, CHE-114.350.286, société anonyme (No. FOSC 98 du 23.05.2023, Publ. 1005752329).
Modification des statuts:
29.11.2023.
Nouveau siège:
Delémont.
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire Egger, Ruelle du Cheval-Blanc 5, 2800 Delémont.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par lettre ou par courriel.
Inscription ou modification de personne(s):
Giacometti, Giancarlo, ressortissant italien, à Gubbio (IT), président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Boncourt];
Giacometti, Thierry, ressortissant italien, à Esch-sur-Alzette (LU), membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature individuelle];
Egger, Christophe Willy, de Grindelwald, à Delémont, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: HR02-1005704798, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Gravosig SA, à Delémont, CHE-108.023.318, société anonyme (No. FOSC 137 du 17.07.2020, Publ. 1004940203).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Egger, Christophe Willy, de Grindelwald, à Delémont, président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Di Micco, Angelo, ressortissant français, à Delémont, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature individuelle].