Christian Edelmann
wohnhaft in Gossau SG Mettend., aus Muolen Aktuelle Mandate: Ernö Roncz AG Verbundene Personen: Ursula Edelmann-Roncz So bleiben Sie über "Christian Edelmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Edelmann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Edelmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Edelmann"
|
|
Christian Edelmann
wohnhaft in Dättlikon, aus Winterthur Aktuelle Mandate: EDELMANN CH. + M. Verbundene Personen: Maja Edelmann So bleiben Sie über "Christian Edelmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Edelmann"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Edelmann" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Edelmann"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Edelmann leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Edelmann arbeiten
Produktion und Verarbeitung von Baustoffen und Gütern daraus
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Produktion und Verarbeitung von Baustoffen und Gütern daraus
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Privatpersonen mit dem Namen Christian Edelmann
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Edelmann
Publikationsnummer: HR02-1005286612, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Oliver Wyman AG, in Zürich, CHE-105.985.913, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2021, Publ. 1005210758).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McDonald, Thomas Scott, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taliente, Davide, italienischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Nicholas Mark, genannt Nick, britischer Staatsangehöriger, in Guildford (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Edelmann, Christian, von Ebnat-Kappel, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roucolle, Gilles, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 5999890, Handelsregister-Amt Appenzell I. Rh., (310)
Krone Brülisau GmbH, in Rüte, CH-310.4.001.569-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2009, S. 2, Publ. 5326060).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Edelmann, Christian, von Winterthur, in Dättlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 32'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Familien-Hotel Krone Brülisau GmbH (CH-310.4.001.826-4), in Brülisau (Rüte), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 32'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00;
Gemperle, Peter, von Degersheim, in Brülisau (Rüte), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5715630, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
EDELMANN CH. + M. AG, in Dättlikon, CH-020.3.907.362-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2005, S. 20, Publ. 2800368).
Statutenänderung:
03.06.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Errichtung, Übernahme und Betrieb von Restaurants mit oder ohne Alkoholausschank. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben oder veräussern, ferner Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 19.05.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gröbli, Elisabeth, von Feusisberg, in Neftenbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Edelmann, Christian, von Winterthur, in Dättlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Winterthur und Zihlschlacht-Sitterdorf, in Neftenbach];
Edelmann, Maja, von Winterthur, in Dättlikon, mit Einzelprokura [bisher:von Winterthur und Zihlschlacht-Sitterdorf, in Neftenbach].