Dr. Yves Dudli
wohnhaft in Zollikon, aus Hauptwil-Gottshaus Aktuelle Mandate: YD Consult GmbH Verbundene Personen: Felix Rohner So bleiben Sie über "Dr. Yves Dudli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Yves Dudli"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Dr. Yves Dudli" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Dr. Yves Dudli"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yves Dudli leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yves Dudli arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Yves Dudli
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yves Dudli
Publikationsnummer: HR02-1005596355, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss Real Estate Capital AG, in Zürich, CHE-114.492.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005229773).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dudli, Dr. Yves, von Hauptwil-Gottshaus, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Felix, von Schneisingen, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005217086, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss Real Estate Capital AG, in Zollikon, CHE-114.492.437, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160559).
Statutenänderung:
01.06.2021.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Auf der Mauer 2, 8001 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, John, britischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Battenfeld, Marc, von Zollikon, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dudli, Dr. Yves, von Hauptwil-Gottshaus, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gottshaus-Hauptwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Trubrig, Bernhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rohner, Felix, von Schneisingen, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004956074, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
YD Consult GmbH, in Zollikon, CHE-114.486.164, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017, Publ. 3793949).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dudli, Yves, von Hauptwil-Gottshaus, in Zollikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Rohner, Felix, von Schneisingen, in Aarau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.