Alfred Doppler
wohnhaft in Biel-Benken BL, aus Bättwil Aktuelle Mandate: Spengler Electronic AG Verbundene Personen: René Flück So bleiben Sie über "Alfred Doppler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alfred Doppler"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Alfred Doppler" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alfred Doppler"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Alfred Doppler leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Alfred Doppler arbeiten
Herstellung von Instrumenten (Messung und Kontrolle)
Herstellung von Instrumenten (Messung und Kontrolle)
Privatpersonen mit dem Namen Alfred Doppler
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Alfred Doppler
Publikationsnummer: 2704781, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Wohlfahrtsstiftung der Spengler Electronic AG, in Biel-Benken, CHE-109.733.776, Stiftung (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2013, Publ. 7206204).
Name neu:
Wohlfahrtsstiftung der Spengler Electronic AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 11.01.2016 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flück, René, von Oberried am Brienzersee, in Binningen, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Doppler, Alfred, von Bättwil, in Biel-Benken, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stephan Revisions AG (CHE-103.892.287)[CH-280.3.910.548-5], in Muttenz, Revisionsstelle [bisher: Stephan Revisions AG (CH-280.3.910.548-5)].
Publikationsnummer: 1937239, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Spengler Electronic AG, in Biel-Benken, CHE-102.269.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2013, Publ. 7205572).
Statutenänderung:
19.12.2014.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen, sofern die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief, ansonsten durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 19.12.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pronac AG (CH-280.3.915.110-2), in Birsfelden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flück, René, von Oberried am Brienzersee, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Doppler, Alfred, von Bättwil, in Biel-Benken, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6873004, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Walter Spengler-Stiftung, in Biel-Benken, CH-280.7.900.069-5, Stiftung (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2011, S. 0, Publ. 6176860).
Name neu:
Walter Spengler-Stiftung in Liquidation.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB).
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.]. Die Aufsichtsbehörde hat der Auflösung der Stiftung mit Verfügung vom 29.08.2012 zugestimmt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grieder, Tim, von Rünenberg, in Basel, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rischmann, Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Strasbourg (FR), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Doppler, Alfred, von Bättwil, in Bättwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flück, René, von Oberried am Brienzersee, in Reinach BL, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Reinach BL, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zenevre, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Tortona (IT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].