Ralph Patrik Dietrich
wohnhaft in Hombrechtikon, aus Hombrechtikon Aktuelle Mandate: tb metall AG, Ralph Dietrich, Produkte der Chemie, Farben Verbundene Personen: Reto Roman Frei So bleiben Sie über "Ralph Patrik Dietrich" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ralph Patrik Dietrich"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ralph Patrik Dietrich" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ralph Patrik Dietrich"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ralph Patrik Dietrich leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ralph Patrik Dietrich arbeiten
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Herstellung und Verarbeitung von Eisen und Stahl
Betreiben von Schlossereien, Schmieden und Werkstätten
Herstellung und Verarbeitung von Eisen und Stahl
Privatpersonen mit dem Namen Ralph Patrik Dietrich
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ralph Patrik Dietrich
Publikationsnummer: 6817398, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Garage S GmbH, in Hombrechtikon, CH-020.4.003.548-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2010, S. 22, Publ. 5859148).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich, Ralph, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Roman, von Uetikon am See, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 6665840, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Treuhand Bubikon AG, in Bubikon, CH-020.3.926.829-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2008, S. 23, Publ. 4665146).
Statutenänderung:
19.04.2012.
Firma neu:
tb metall AG.
Domizil neu:
c/o Reto Roman Frei, Herschärenstrasse 3b, 8633 Wolfhausen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Metallbearbeitungsarbeiten, sowie den Handel mit Gegenständen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
500 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der Firma 'H.P. Frei, Treuhandbüro', in Bubikon gemäss Bilanz per 30.11.1976 zum Preise von CHF 19'413.80.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Hans Peter, von Winterthur und Pfäffikon ZH, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frei-Gerber, Verena, von Winterthur und Pfäffikon, in Bubikon, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Reto Roman, von Winterthur und Pfäffikon, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dietrich, Ralph Patrik, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, mit Einzelprokura.
Publikationsnummer: 5859148, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Garage S GmbH, in Stäfa, CH-020.4.003.548-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2009, S. 28, Publ. 5328656).
Statutenänderung:
09.09.2010.
Sitz neu:
Hombrechtikon.
Domizil neu:
Gewerbestrasse 4, 8634 Hombrechtikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiger, Daniel, von Uetikon am See und Stäfa, in Stäfa, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiger, Roman, von Uetikon am See, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher:in Uetikon am See, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Dietrich, Ralph, von Hombrechtikon, in Hombrechtikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.