Christopher Dietl
wohnhaft in St. Gallen, aus St. Gallen Aktuelle Mandate: Gemeinnützige und Hilfs-Gesellschaft der Stadt St. Gallen Verbundene Personen: Beate Meier, Natalie Keller, Urs Blaser und mehr So bleiben Sie über "Christopher Dietl" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christopher Dietl"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christopher Dietl" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christopher Dietl"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christopher Dietl leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christopher Dietl arbeiten
Betreiben von Pflegeheimen und stationären Einrichtungen
Betreiben von Pflegeheimen und stationären Einrichtungen
Privatpersonen mit dem Namen Christopher Dietl
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christopher Dietl
Publikationsnummer: HR02-1006126116, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Gemeinnützige und Hilfs-Gesellschaft der Stadt St. Gallen, in St. Gallen, CHE-105.806.927, Verein (SHAB Nr. 157 vom 15.08.2024, Publ. 1006107379).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietl, Christopher, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Natalie, von Oberwil im Simmental, in St. Gallen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005904028, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Gemeinnützige und Hilfs-Gesellschaft der Stadt St. Gallen, in St. Gallen, CHE-105.806.927, Verein (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2023, Publ. 1005864625).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietl, Christopher, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Prinzing, Andreas, von St. Gallen, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmuki, Désirée, von Kirchberg (SG), in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005345673, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in St. Gallen, CHE-106.067.173, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005036057). [Berichtigung des im SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 11528 vom 26.11.2020].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer Fröhlich, Nicole, von Abtwil, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietl, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Djukic, Stefan, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Kollbrunn (Zell (ZH)), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Bernhard, von Reute AR, in Romanshorn, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feldmann, Michael, von Glarus, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Glarus Nord, in Horgen];
Fuchs, Claudia, von Appenzell, in Herisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scarfi, Lorenzo, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schröder, Marie-Christine, deutsche Staatsangehörige, in Romanshorn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sevinc, Peter, von Flawil, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.