Arnulf Dietl
wohnhaft in Waldems, aus Österreich Aktuelle Mandate: PED PharmaEngineeringDietl GmbH Verbundene Personen: Roger Nachbur So bleiben Sie über "Arnulf Dietl" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Arnulf Dietl"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Arnulf Dietl" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Arnulf Dietl"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Arnulf Dietl leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Arnulf Dietl arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Arnulf Dietl
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Arnulf Dietl
Publikationsnummer: 5743900, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
ISPE Deutschland/Oesterreich/Schweiz, in Bubendorf, CH-280.6.010.281-1, Verein (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2010, S. 6, Publ. 5623530).
Domizil neu:
c/o Marcel Staudt, Talhausstrasse 24, 4416 Bubendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stark, Christian, von Zwingen, in Büsserach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietl, Arnulf, österrechischer Staatsangehöriger, in Waldems (DE), Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bubendorf];
Staudt, Marcel, von Pratteln, in Bubendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldleben, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Udligenswil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4886852, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
PED PharmaEngineeringDietl GmbH, bisher in Bubendorf, CH-280.4.006.572-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 10.06.2003, S. 4).
Statutenänderung:
10.02.2009.
Sitz neu:
Liestal.
Domizil neu:
Froburgstrasse 53, 4410 Liestal. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dietl, Arnulf, österreichischer Staatsangehöriger, in Waldems (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: in Bubendorf, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--];
Nachbur, Roger, von Büren SO, in Liestal, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3693634, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
ISPE Deutschland/Oesterreich/Schweiz, in Bubendorf, CH-280.6.010.281-1, c/o Arnulf Dietl, Rüttelistrasse 15, 4416 Bubendorf, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
8.12.2006.
Zweck:
Gewährung eines Forums für Mitglieder und Fachleute der Healthcare Industrie für einen professionellen Erfahrungsaustausch. Der Verein fördert die technologische Entwicklung in der Healthcare Industrie sowie die ständige Weiterbildung seiner Mitglieder und vertritt deren Interessen innerhalb der weltweit organisierten ISPE-Gemeinschaft. Er kann in den zugehörigen Ländern alle Aktivitäten entfalten, die seinem Zweck dienlich sind.
Mittel:
Erträge aus Veranstaltungen, Erträgnisse des Vereinsvermögens sowie Zuwendungen und Schenkungen.
Organisation:
Mitgliederversammlung, Komitee und Vorstand von 3 - 20 Mitgliedern.
Eingetragene Personen:
Oesterle, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Soden amTaunus (DE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stark, Christian, von Zwingen, in Büsserach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietl, Arnulf, österrechischer Staatsangehöriger, in Bubendorf, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.