Vincenzo Di Vito
wohnhaft in Ennetbaden, aus Langendorf Aktuelle Mandate: Interessengemeinschaft Shoppi Tivoli, TiSTO Switzerland Sagl in liquidazione Verbundene Personen: Gabriela Egloff-Frei, Raffaele De Stefano, Bruno Schärli und mehr So bleiben Sie über "Vincenzo Di Vito" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincenzo Di Vito"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Vincenzo Di Vito" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Vincenzo Di Vito"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Vincenzo Di Vito leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Vincenzo Di Vito arbeiten
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Privatpersonen mit dem Namen Vincenzo Di Vito
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Vincenzo Di Vito
Publikationsnummer: HR02-1005884454, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Interessengemeinschaft Shoppi Tivoli, in Spreitenbach, CHE-394.444.966, Verein (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005196762).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüttimann, Raymond, von Rottenschwil, in Oberägeri, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Vito, Vincenzo, von Langendorf, in Ennetbaden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egloff, Gabriela, von Wettingen, in Ehrendingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005876287, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Stellariz Lighting AG, in Zug, CHE-498.494.001, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2023, Publ. 1005836121).
Firma neu:
Stellariz Lighting AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Stellariz Lighting SA en liquidation) (Stellariz Lighting Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.10.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Vito, Vincenzo, von Langendorf, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Domenig, Thomas, von Tamins, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beeler, Stefan, von Flums, in Schmiedrued, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR01-1005588261, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Stellariz Lighting AG (Stellariz Lighting SA) (Stellariz Lighting Ltd), in Zug, CHE-498.494.001, Baarerstrasse 8, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.10.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, Entwicklung und Handel von Leuchtmitteln und Leuchten aller Art sowie von Halbleiter- und Endmodulen und von Werkzeugen und Maschinen jeglicher Art. Im Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Installation und Planung von Leuchtkonzepten für Gebäude und Aussenbereiche. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen, Marken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten, übertragen, veräussern und Iizenzieren. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem und indirektem Zusammenhang damit stehen sowie andere Gesellschaften, oder Teile davon, im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften oder der ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art, inklusive Garantien und Bürgschaften, stellen. Die Gesellschaft kann im in- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 18.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Di Vito, Vincenzo, von Langendorf, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beeler, Stefan, von Flums, in Schmiedrued, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maag, Yves, von Bülach, in Nürensdorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.