Christian Di Ronco
wohnhaft in Neuhausen, aus Neuhausen am Rheinfall Aktuelle Mandate: Alterszentrum und Spitex der Gemeinde Neuhausen am Rheinfall Verbundene Personen: Peter Hans Jörg Weber, Daniela Strebel Schmocker, Daniel Stefan Borer und mehr So bleiben Sie über "Christian Di Ronco" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Di Ronco"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Di Ronco" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Di Ronco"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Di Ronco leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Di Ronco arbeiten
Betreiben von Alters- und Behindertenwohnheimen
Betreiben von Alters- und Behindertenwohnheimen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Di Ronco
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Di Ronco
Publikationsnummer: HR02-1005400741, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nexenic AG, in Winterthur, CHE-305.727.447, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913358).
Statutenänderung:
28.01.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 144'992.00 [bisher: CHF 120'829.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 144'992.00 [bisher: CHF 120'829.00].
Aktien neu:
144'992 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 120'829 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.01.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.03.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Ronco, Christian, von Neuhausen am Rheinfall, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Corvaglia, Romeo Saverto, von Uster, in Bichelsee-Balterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Notaro, Dario Saverio, von Malters, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005104458, Handelsregister-Amt Schaffhausen, (290)
Ruosch-Gruber-Stiftung, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-100.652.723, Stiftung (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2014, S.0, Publ. 1425017).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Ronco, Christian, von Neuhausen am Rheinfall, in Neuhausen am Rheinfall, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grösswang, Daniel, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ricci, Christian, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Max, von Neuhausen am Rheinfall, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tenger, Felix, von Schleitheim, in Neuhausen am Rheinfall, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Roland, von Trüllikon, in Beringen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004861947, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Nexenic AG, in Winterthur, CHE-305.727.447, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4313569).
Statutenänderung:
20.03.2020.
Domizil neu:
Klosterstrasse 34, 8406 Winterthur.
Aktienkapital neu:
CHF 117'882.00 [bisher: CHF 100'200.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 117'882.00 [bisher: CHF 100'200.00].
Aktien neu:
117'882 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'200 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.03.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.03.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Ronco, Christian, von Neuhausen am Rheinfall, in Neuhausen am Rheinfall, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.