Roger Deuber
wohnhaft in Neuheim, aus Riehen Aktuelle Mandate: Roger Deuber Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Roger Deuber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roger Deuber"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Roger Deuber" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roger Deuber"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Roger Deuber leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Roger Deuber arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Roger Deuber
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Roger Deuber
Publikationsnummer: HR01-1005958089, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Gaumenfreuden Concept Store GmbH, in Thalwil, CHE-388.520.398, Bönirainstrasse 13, 8800 Thalwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.01.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Gastronomiebetriebes mit Delikatessenladen und Vinothek sowie die Erbringung von Catering- und Partyservice-Dienstleistungen aller Art. Die. Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 22.01.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Deuber, Roger André, von Zürich, in Thalwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Deuber-Dössegger, Monika, von Zürich, in Thalwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1005428129, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
SourceWeb Swiss AG, in Luzern, CHE-104.356.235, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2022, Publ. 1005394140).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, René Rudolf, von Menziken, in Gisikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deuber, Roger André, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005337524, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
FOhrum GmbH, in Thalwil, CHE-112.245.282, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, S.0, Publ. 3598265).
Statutenänderung:
11.11.2021.
Firma neu:
agentur.des.wandels GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(agency.of.change ltd liab co).
Domizil neu:
Seehaldenstrasse 31, 8800 Thalwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Beratungs-, Coaching-, Kurs-, und Seminardienstleistungen mit Schwerpunkt In den Bereichen des gesellschaftlichen Wandels, Transformations- und Innovationsmanagement. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deuber, Roger André, von Zürich, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deuber, Corinne Maria, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.