Yves Derendinger
wohnhaft in Bellach, aus Bettlach Aktuelle Mandate: Seilbahn Weissenstein AG Verbundene Personen: Peter-Lukas Meier, Patrick Schlatter, Susan Von Teichman und mehr So bleiben Sie über "Yves Derendinger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Derendinger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yves Derendinger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Derendinger"
|
|
Yves Derendinger
wohnhaft in Bellach, aus Solothurn Aktuelle Mandate: Paul Derendinger Stiftung Verbundene Personen: Anita Moser Herren, Lea Derendinger So bleiben Sie über "Yves Derendinger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Derendinger"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yves Derendinger" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yves Derendinger"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yves Derendinger leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yves Derendinger arbeiten
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Anbieten von übrigen Dienstleistungen im Sozialwesen
Privatpersonen mit dem Namen Yves Derendinger
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yves Derendinger
Publikationsnummer: HR01-1005685569, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Paul Derendinger Stiftung, in Köniz, CHE-316.253.703, c/o Anita Moser Herren, Selhofenstrasse 8, 3084 Wabern, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
08.12.2001. 17.02.2023.
Zweck:
Die Paul Derendinger Stiftung ist eine Familienstiftung und bezweckt die Unterstützung aller Nachkommen der 16 Geschwister von Paul Derendinger (mit Ausnahme der Nachkommen seiner Schwester Marie-Elisa Peter), die unverschuldet wegen Krankheit, Invalidität, Gebrechen oder sonstigen Schicksalsschlägen in eine schwierige wirtschaftliche Situation geraten. Die Stiftung kann den Destinatären auch in speziellen Lebenssituationen (in der Ausbildung, bei Gründung eines eigenen Hausstandes oder einer eigenen Existenz) gezielte Ausbildungsbeiträge sprechen, ohne dass eine Bedürftigkeit vorliegt. Die Stiftung ist eine Familienstiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss.
Eingetragene Personen:
Moser Herren, Anita, von Röthenbach im Emmental, in Wabern (Köniz), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Derendinger, Lea, von Solothurn, in Winkel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Derendinger, Yves, von Solothurn, in Bellach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann Verwaltungen und Treuhand AG (CHE-106.177.100), in Ostermundigen, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2805485, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Seilbahn Weissenstein AG, in Oberdorf (SO), CHE-109.087.574, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 01.06.2015, Publ. 2178207).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leibundgut, Heidi, von Melchnau, in Obergerlafingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derendinger, Yves, von Bettlach, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Von Teichman, Susan, von Hägendorf, in Thunstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4860674, Handelsregister-Amt Bern, (36)
DS Derendinger AG, in Köniz, CH-035.3.004.126-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2007, S. 3, Publ. 4072388).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Daniel, von Ufhusen, in Niederwangen bei Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biedermann, Walter, von Jens, in Lanzenhäusern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Rudolf, von Ufhusen, in Niederwangen bei Bern, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Derendinger, Yves, von Solothurn und Bettlach, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leibundgut, Heinz, von Affoltern im Emmental, in Hägendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.