Marco Roberto Demont
wohnhaft in Zürich, aus Trun Aktuelle Mandate: Swiss Activities AG Verbundene Personen: Denis Bruch, Reto Graf, Michael Heiner Jenny und mehr So bleiben Sie über "Marco Roberto Demont" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marco Roberto Demont"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Marco Roberto Demont" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Marco Roberto Demont"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Marco Roberto Demont leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Marco Roberto Demont arbeiten
Erbringen von EDV- und Hostingdienstleistungen
Erbringen von EDV- und Hostingdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Marco Roberto Demont
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Marco Roberto Demont
Publikationsnummer: HR02-1006018541, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss Activities AG, in Erlenbach (ZH), CHE-397.027.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005805971).
Statutenänderung:
16.04.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 139'669.00 [bisher: CHF 120'162.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 139'669.00 [bisher: CHF 120'162.00].
Aktien neu:
139'669 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 120'162 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 16.04.2024 werden Forderungen von CHF 663'238.00 verrechnet, wofür 19'507 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Tanja, von Remetschwil, in Barcelona (ES), Mitglied der Geschäftsleitung (CSO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Mathias, von Lauterbrunnen, in Erlenbach (ZH), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift];
Graf, Reto, von Lauterbrunnen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bruch, Denis, deutscher Staatsangehöriger, in Wilderswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Demont, Marco Roberto, von Trun, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005869320, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Homas AG, in Zürich, CHE-243.526.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2023, Publ. 1005859701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demont, Marco Roberto, von Trun, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005859701, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Homas AG, in Zürich, CHE-243.526.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2022, Publ. 1005589972).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schibli, Oliver, von Dachsen, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Demont, Marco Roberto, von Trun, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Rellstab, André, von Erlenbach (ZH), in Davos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].