Clau Martin Degonda
wohnhaft in Cumpadials, aus Sumvitg Aktuelle Mandate: Degonda SA, Degonda immobilias SA Verbundene Personen: Isabelle Degonda-Caminada, Beat Johann Peter Blaser, Isabelle Degonda-Caminada So bleiben Sie über "Clau Martin Degonda" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Clau Martin Degonda"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Clau Martin Degonda" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Clau Martin Degonda"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Clau Martin Degonda leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Clau Martin Degonda arbeiten
Verarbeitung von Holz
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Verarbeitung von Holz
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Clau Martin Degonda
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Clau Martin Degonda
Publikationsnummer: HR01-1004652680, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Degonda SA, in Sumvitg, CHE-240.277.796, Via Caharli 5, 7176 Cumpadials, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.06.2019.
Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Degonda SA, neu Degonda immobilias SA (CHE-101.084.371), in Sumvitg. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 03./18.04.2019 Aktiven von CHF 562'049.20 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 387'049.20. Der Aktionär der übertragenden Gesellschaft erhält 100 Aktien zu CHF 1'000.00.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Herstellung, Verkauf, Montage und Handel von Fenstern, Sonnenschutz und Zubehör;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Degonda, Clau Martin, von Sumvitg, in Sumvitg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Degonda-Caminada, Isabelle, von Sumvitg, in Sumvitg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Blaser, Beat, von Chur, in Freienbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Confidar Treuhand AG (CHE-101.913.286), in Ilanz/Glion, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3498057, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Degonda SA, in Sumvitg, CHE-101.084.371, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2016, Publ. 3091015).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degonda, Clau Martin, von Sumvitg, in Sumvitg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Degonda-Caminada, Isabelle, von Sumvitg, in Sumvitg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2073168, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Degonda SA, in Sumvitg, Betrieb einer Fensterfabrik und Schreinerei, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2001, S. 6891).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degonda, Gion Fidel, von Sumvitg, in Compadials Gde. Sumvitg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degonda, Clau Martin, von Sumvitg, in Cumpadials Gde. Sumvitg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].