Niels de Vries
wohnhaft in Zürich, aus Herisau Aktuelle Mandate: Planungsgemeinschaft de Vries AG Verbundene Personen: Gerulf de Vries, Vanessa de Vries, Tjark de Vries So bleiben Sie über "Niels de Vries" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Niels de Vries"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Niels de Vries" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Niels de Vries"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Niels de Vries leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Niels de Vries arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Niels de Vries
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Niels de Vries
Publikationsnummer: 2302842, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Planungsgemeinschaft de Vries AG, in Zürich, Planungsgemeinschaft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.1998, S. 4048).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Vries, Tjark, von Herisau, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
de Vries, Gerulf, von Herisau, in Zürich, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
de Vries, Vanessa, von Herisau, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
de Vries, Niels, von Herisau, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Planungsgemeinschaft de Vries AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.1996, S. 7764).
Statutenänderung:
9.07.1997.
Zweck neu:
Alle Tätigkeiten, die sich im Rahmen einer Planungsgemeinschaft ergeben können, wie Durchführung von Arbeiten auf dem Gebiete des Engineerings und Consultings;
kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten sowie sich an Unternehmen verwandter Art beteiligen.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Aktiven und Passiven der Firma "Planungsgemeinschaft de Vries" in Zürich gemäss Uebergabebilanz per 31.05.1974 zum Preise von CHF70 784.90, wovon CHF42'000.¬ auf das Grundkapital angerechnet.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Vries, Françoise Simone, von Herisau, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Vries, Tjark, von Herisau, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Vries, Niels, von Herisau, in Zürich, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Vries, Gerulf, von Herisau, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
de Vries, Vanessa, von Herisau, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.