Luigi De Luca
wohnhaft in Renens, aus Préverenges Aktuelle Mandate: 3 Monelli Sàrl, Boka Food SA Verbundene Personen: Alessio Pone So bleiben Sie über "Luigi De Luca" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luigi De Luca"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Luigi De Luca" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luigi De Luca"
|
|
Luigi De Luca
wohnhaft in Cadenazzo, aus Italien Aktuelle Mandate: SALONESONIA Sagl, CLA Trasporti Sagl in liquidazione Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Luigi De Luca" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luigi De Luca"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Luigi De Luca" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Luigi De Luca"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Luigi De Luca leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Luigi De Luca arbeiten
Produktion von Lebensmitteln
Erbringung personenbezogener Dienstleistungen der Gesundheit und Schönheit
Post- und Kurierdienste
Produktion von Lebensmitteln
Erbringung personenbezogener Dienstleistungen der Gesundheit und Schönheit
Post- und Kurierdienste
Privatpersonen mit dem Namen Luigi De Luca
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Luigi De Luca
Publikationsnummer: 2823327, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pasta Primavera GmbH, in Urdorf, CHE-426.770.426, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2015, Publ. 2086539).
Statutenänderung:
25.04.2016.
Firma neu:
Savilo GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Überlandstrasse 215, 8050 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ein- und Ausfuhr von Gütern aller Art sowie die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet Import Export. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renna, Fausto, italienischer Staatsangehöriger, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
De Luca, Luigia, italienische Staatsangehörige, in Geroldswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Sante, Vincenzino, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 2086539, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pasta Primavera GmbH, in Urdorf, CHE-426.770.426, Im Chlösterli 2, 8902 Urdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.03.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Betreiben eines Lebensmittelgeschäftes. Sie kann Zweigniederlassungen und Agenturen in der Schweiz oder im Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften, Beteiligungen und Immaterialgüter erwerben und veräussern sowie alle anderen Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung der Unternehmung zu fördern oder zu erleichtern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 24.02.2015 einen Verkaufswagen Marke Kleinz, Lebensmittel und eine Schneidmaschine Marke Berkel, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung vom 10.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Renna, Fausto, italienischer Staatsangehöriger, in Urdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
De Luca, Luigia, italienische Staatsangehörige, in Geroldswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Publikationsnummer: 6113394, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pasta Primavera, Luigia De Luca, in Zürich, CH-020.1.000.797-3, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 247 vom 23.12.2003, S. 29, Publ. 2044854).
Sitz neu:
Geroldswil.
Domizil neu:
Buebenaustrasse 3, 8954 Geroldswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Luca, Luigia, italienische Staatsangehörige, in Geroldswil, Inhaberin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].