Christian Daumüller
wohnhaft in Thierachern, aus Grenchen Aktuelle Mandate: immo-daz GmbH Verbundene Personen: Alexandra Daumüller-Ryser So bleiben Sie über "Christian Daumüller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Daumüller"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Christian Daumüller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Christian Daumüller"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Christian Daumüller leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Christian Daumüller arbeiten
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Privatpersonen mit dem Namen Christian Daumüller
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Daumüller
Publikationsnummer: 936835, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Lagras Schaad AG, in Lommiswil, CH-241.3.006.726-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2010, S. 17, Publ. 5584278).
Statutenänderung:
28.05.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Mit Erklärung vom 28.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
lemag treuhand & partner ag, in Solothurn, Revisionsstelle;
Daumüller, Christian, von Grenchen, in Bettlach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaad, Markus Felix, von Lommiswil, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schaad, Margrit, von Lommiswil, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5584278, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Lagras Schaad AG, in Lommiswil, CH-241.3.006.726-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2009, S. 17, Publ. 5328338).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaad, Robert, von Lommiswil, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Daumüller, Christian, von Grenchen, in Bettlach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].
Publikationsnummer: 5328338, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Lagras Schaad AG, in Lommiswil, CH-241.3.006.726-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2007, S. 13, Publ. 3993890).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Daumüller, Christian, von Grenchen, in Bettlach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.