Fabrizio D'Angelo
wohnhaft in Lugano, aus Toffen Aktuelle Mandate: Inti Consulting Sagl Verbundene Personen: Giuseppe Pignatiello So bleiben Sie über "Fabrizio D'Angelo" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Fabrizio D'Angelo"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Fabrizio D'Angelo" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Fabrizio D'Angelo"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Fabrizio D'Angelo leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Fabrizio D'Angelo arbeiten
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Erbringung von Unternehmensberatungsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Fabrizio D'Angelo
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Fabrizio D'Angelo
Publikationsnummer: 3415871, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
VSG Verlags Service Gesellschaft AG, in Basel, CHE-112.721.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016, Publ. 3181817).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D'Angelo, Fabrizio, von Toffen, in Lugano, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Dr. Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3254191, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Burda Glam AG, in Basel, CHE-279.486.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3237613).
Firma neu:
Burda Glam AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Burda Glam SA en liquidation) (Burda Glam Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist infolge Auflösung von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.12.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Roman, von Gampel-Bratsch und Steg, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sorg, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Kiew (UA), mit Kollektivprokura zu zweien;
D'Angelo, Fabrizio, von Toffen, in Lugano, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 1973727, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Burda Glam AG, in Basel, CHE-279.486.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, Publ. 1719703).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stollarz, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
D'Angelo, Fabrizio, von Toffen, in Lugano, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.